EP3981580 - VERFAHREN ZUR ABTASTSTEUERUNG, GERÄT UND SYSTEM, SPEICHERMEDIUM UND PROZESSOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.04.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.11.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.03.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.12.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.08.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 25.09.2024 [2024/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shining 3D Tech Co., Ltd. No. 1398 Xiangbin Road Wenyan Subdistrict Xiaoshan District Hangzhou, Zhejiang 311258 / CN | [2022/15] | Erfinder | 01 /
LIN, Zhongwei No.1398 Xiangbin Road, Wenyan Subdistrict, Xiaoshan District Hangzhou, Zhejiang 311258 / CN | [2022/15] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2022/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20819156.9 | 04.06.2020 | [2022/15] | WO2020CN94438 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201910483144 | 04.06.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201910483144 | [2022/15] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020244594 | Datum: | 10.12.2020 | Sprache: | ZH | [2020/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3981580 | Datum: | 13.04.2022 | Sprache: | EN | [2022/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3981580 | Datum: | 25.09.2024 | Sprache: | EN | [2024/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 10.12.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.06.2022 | Klassifikation | IPC: | G01B11/25, B29C64/386, G01B11/00, G01B11/24, B33Y50/00 | [2024/20] | CPC: |
B33Y50/00 (EP,CN);
B29C64/386 (EP,CN);
G01B11/2522 (EP,US);
G01B2210/54 (EP,US)
|
Frühere IPC [2022/29] | G01B11/25, G01B11/24, G01B11/00, B29C64/386, B33Y30/00 | ||
Frühere IPC [2022/15] | B29C64/386, G01B11/24, G01B11/00, B33Y30/00, B29C67/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/15] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ABTASTSTEUERUNG, GERÄT UND SYSTEM, SPEICHERMEDIUM UND PROZESSOR | [2022/15] | Englisch: | SCANNING CONTROL METHOD, APPARATUS AND SYSTEM, STORAGE MEDIUM AND PROCESSOR | [2022/15] | Französisch: | PROCÉDÉ, APPAREIL ET SYSTÈME DE COMMANDE DE BALAYAGE, SUPPORT D'INFORMATIONS ET PROCESSEUR | [2022/15] | Eintritt in die regionale Phase | 08.12.2021 | Übersetzung eingereicht | 08.12.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.12.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 08.12.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.12.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.12.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/15] | 18.01.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.11.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.03.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.04.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.08.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.08.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.08.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.06.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2013063731 (GASPARDO STEVEN J [US], et al); | [Y]US2015138320 (EL DAHER ANTOINE [US]); | [XY]US2017066193 (KIM JAE-HEAN [KR], et al); | [Y]US2017211930 (LEE DONG HOON [KR], et al); | Internationale Recherche | [A]JP2011086164 (ELIJAH & CO) [A] 1-19 * entire document *; | [Y]US2013063731 (GASPARDO STEVEN J [US], et al) [Y] 2-11 * description paragraphs 37-41, figures 1-5 *; | [A]US2016260250 (JOVANOVIC DEJAN [US], et al) [A] 1-19* entire document *; | [X]CN106996752 (3D SYSTEMS KOREA INC) [X] 1, 12-19 * specific embodiments, figures 1, 4a-4e *; | [Y]CN106996752 (3D SYSTEMS KOREA INC) [Y] 2-11 * specific embodiments, figures 1, 4a-4e *; | [X]CN107121062 (SUZHOU DIKA TEST TECH CO LTD) [X] 18, 19 * description paragraphs 6-24, figures 1-3 * |