EP4000778 - KUBISCHER BORNITRIDSINTERPRESSLING UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.09.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.04.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.01.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.09.2024 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | Anmelder | Für alle benannten Staaten SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0041 / JP | Für alle benannten Staaten Sumitomo Electric Hardmetal Corp. 1-1, Koyakita 1-chome Itami-shi, Hyogo 664-0016 / JP | [2022/21] | Erfinder | 01 /
HAMA, Hisaya c/o SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0041 / JP | 02 /
OKAMURA, Katsumi c/o SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0041 / JP | 03 /
ISHII, Akito c/o SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0041 / JP | 04 /
KUKINO, Satoru c/o SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL CORP., 1-1, Koyakita 1-chome Itami-shi, Hyogo 664-0016 / JP | [2022/21] | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [2022/21] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20841032.4 | 17.07.2020 | [2022/21] | WO2020JP27900 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20190133024 | 18.07.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2019133024 | [2022/21] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021010473 | Datum: | 21.01.2021 | Sprache: | JA | [2021/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4000778 | Datum: | 25.05.2022 | Sprache: | EN | [2022/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 21.01.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.08.2022 | Klassifikation | IPC: | C22C29/16, B23B27/14, C04B35/5831, C22C1/05, C04B35/628, C04B35/645, C22C26/00, C22C29/02 | [2022/38] | CPC: |
C04B35/645 (EP,CN,US);
C04B35/5831 (EP,CN,KR,US);
B23B27/14 (CN,KR);
C04B35/622 (CN);
C04B35/62605 (CN);
C04B35/62615 (EP);
C04B35/6264 (KR);
C04B35/62665 (CN,KR);
C04B35/628 (EP);
C04B35/62802 (KR);
C04B35/62884 (EP);
C04B35/62889 (EP);
C04B35/6303 (KR);
C04B35/638 (EP);
B22F2005/001 (EP);
C04B2235/3217 (EP,CN);
C04B2235/3232 (EP,CN);
C04B2235/3239 (CN);
C04B2235/3241 (CN);
C04B2235/3244 (CN);
C04B2235/3251 (CN);
C04B2235/3256 (CN);
C04B2235/3258 (CN);
C04B2235/3804 (CN);
C04B2235/3813 (CN);
C04B2235/3817 (KR);
C04B2235/3839 (CN);
C04B2235/3843 (CN);
C04B2235/3847 (CN);
C04B2235/3856 (EP,CN,KR);
C04B2235/386 (EP);
C04B2235/3865 (CN);
C04B2235/3886 (CN);
C04B2235/48 (EP);
C04B2235/5436 (EP,CN);
C04B2235/5445 (EP,CN);
C04B2235/602 (CN);
C04B2235/656 (CN);
C04B2235/6567 (EP,CN);
C04B2235/6581 (CN);
C04B2235/75 (EP);
C04B2235/85 (EP);
C22C2026/003 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2022/21] | B23B27/14, C04B35/5831 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KUBISCHER BORNITRIDSINTERPRESSLING UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | [2022/21] | Englisch: | CUBIC BORON NITRIDE SINTERED COMPACT AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME | [2022/21] | Französisch: | PIÈCE COMPACTE FRITTÉE DE NITRURE DE BORE CUBIQUE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2022/21] | Eintritt in die regionale Phase | 11.01.2022 | Übersetzung eingereicht | 11.01.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.01.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 11.01.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.01.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.01.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/21] | 07.03.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.03.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 06.09.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.06.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO2007145071 (SUMITOMO ELEC HARDMETAL CORP [JP], et al); | [X]EP1870185 (SUMITOMO ELEC HARDMETAL CORP [JP]); | [A]US7902098 (NODA KENJI [JP], et al); | [XY]US2014315015 (FUKUSHIMA YUICHIRO [JP]) | Internationale Recherche | [A]JPS61141672 (MITSUBISHI METAL CORP) [A] 1-7 * 1 *; | [A]JP2006169080 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) [A] 1-7; | [A]JP2007070148 (NAT INST FOR MATERIALS SCIENCE)[A] 1-7; | [A]JP2013234237 (SHINETSU CHEMICAL CO) [A] 1-7; | [A]JP2019065513 (MITSUBISHI MATERIALS CORP) [A] 1-7 | vom Anmelder | JPH11268956 | JP2019133024 |