Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2023036951 | Globale Akte | 02.02.2023 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102019219928 | 17.12.2019 | WO2020EP86905 | 17.12.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA3162376 | Globale Akte | 24.06.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102019219928 | 17.12.2019 | WO2020EP86905 | 17.12.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP4057826 | Globale Akte | 03.07.2024 | C0 | EP4057826 | Globale Akte | 03.07.2024 | B1 | EP4057826 | 21.09.2022 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102019219928 | 17.12.2019 | WO2020EP86905 | 17.12.2020 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2021123077 | Globale Akte | 24.06.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102019219928 | 17.12.2019 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE102019219928 | 17.06.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102019219928 | 17.12.2019 |