EP4057826 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PROTEINMASSE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 31.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.02.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.05.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.08.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 25.06.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 25.01.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.05.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 03.07.2024 [2024/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. Prof.-von-Klitzing-Strasse 7 49610 Quakenbrück / DE | [2022/38] | Erfinder | 01 /
PARNIAKOV, Oleksii Prof.-von-Klitzing-Strasse 7 49610 Quakenbrück / DE | [2022/38] | Vertreter | Taruttis, Stefan Georg TARUTTIS Patentanwaltskanzlei Aegidientorplatz 2b 30159 Hannover / DE | [2022/38] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20841680.0 | 17.12.2020 | [2022/38] | WO2020EP86905 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201910219928 | 17.12.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102019219928 | [2022/38] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021123077 | Datum: | 24.06.2021 | Sprache: | DE | [2021/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4057826 | Datum: | 21.09.2022 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 24.06.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4057826 | Datum: | 03.07.2024 | Sprache: | DE | [2024/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.06.2021 | Klassifikation | IPC: | A23J1/00, A23K10/20 | [2022/38] | CPC: |
A23J1/002 (EP);
A23K10/20 (EP,US);
A23J1/00 (US);
A23L33/17 (US);
A23V2002/00 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/38] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PROTEINMASSE | [2022/38] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING PROTEIN MASS | [2022/38] | Französisch: | PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE MASSE PROTÉINIQUE | [2022/38] | Eintritt in die regionale Phase | 17.06.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.06.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.06.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.06.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.06.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/38] | 17.06.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.05.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.08.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.02.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.05.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.05.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.05.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE102012201822 (DEUTSCHES INST LEBENSMITTELTEC [DE]); | [A]WO2017066880 (C-FU FOODS INC [CA]); | [AP]WO2020011903 (GEA MECHANICAL EQUIPMENT GMBH [DE]) | Prüfung | EP3662760 | DE102020002938 | vom Anmelder | DE102017210327 |