EP3940824 - NEGATIVELEKTRODENAKTIVMATERIAL, DESSEN HERSTELLUNGSVERFAHREN UND SEKUNDÄRBATTERIE, BATTERIEMODUL, BATTERIEPACK UND VORRICHTUNG DAZU [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.04.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.02.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.12.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.02.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IE | veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Contemporary Amperex Technology Co., Limited No. 2, Xingang Road, Zhangwan Town Jiaocheng District Ningde City Fujian 352100 / CN | [2022/03] | Erfinder | 01 /
LIANG, Chengdu No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District Ningde, Fujian 352100 / CN | 02 /
ZHAO, Yuzhen No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District Ningde, Fujian 352100 / CN | 03 /
GUAN, Yingjie No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District Ningde, Fujian 352100 / CN | 04 /
WEN, Yan No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District Ningde, Fujian 352100 / CN | 05 /
HUANG, Qisen No.2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District Ningde, Fujian 352100 / CN | [2023/22] |
Frühere [2022/03] | 01 /
LIANG, Chengdu Ningde, Fujian 352100 / CN | ||
02 /
ZHAO, Yuzhen Ningde, Fujian 352100 / CN | |||
03 /
GUAN, Yingjie Ningde, Fujian 352100 / CN | |||
04 /
WEN, Yan Ningde, Fujian 352100 / CN | |||
05 /
HUANG, Qisen Ningde, Fujian 352100 / CN | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstraße 3 81675 München / DE | [2022/03] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20847834.7 | 21.07.2020 | [2022/03] | WO2020CN103346 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201910688516 | 29.07.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201910688516 | [2022/03] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021017956 | Datum: | 04.02.2021 | Sprache: | ZH | [2021/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3940824 | Datum: | 19.01.2022 | Sprache: | EN | [2022/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3940824 | Datum: | 31.05.2023 | Sprache: | EN | [2023/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 04.02.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.05.2022 | Klassifikation | IPC: | H01M4/36, H01M4/48, H01M4/58 | [2022/24] | CPC: |
H01M4/483 (EP,KR);
H01M4/366 (KR);
H01M4/362 (EP,CN);
C01B33/18 (US);
C01B33/113 (EP);
C09C1/3072 (US);
H01M10/0525 (EP,CN);
H01M10/4235 (EP,CN);
H01M4/0471 (EP);
H01M4/485 (CN);
H01M4/5815 (EP);
H01M4/5825 (EP);
H01M4/62 (KR);
H01M4/622 (EP,CN);
C01P2002/72 (EP,US);
C01P2002/74 (US);
C01P2002/82 (EP,US);
C01P2004/51 (US);
C01P2004/60 (EP);
C01P2006/10 (EP);
C01P2006/11 (EP);
C01P2006/12 (EP);
H01M10/052 (KR);
H01M2004/021 (CN);
|
Frühere IPC [2022/03] | H01M4/36, H01M4/48 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/03] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NEGATIVELEKTRODENAKTIVMATERIAL, DESSEN HERSTELLUNGSVERFAHREN UND SEKUNDÄRBATTERIE, BATTERIEMODUL, BATTERIEPACK UND VORRICHTUNG DAZU | [2022/03] | Englisch: | NEGATIVE ELECTRODE ACTIVE MATERIAL, PREPARATION METHOD THEREFOR AND SECONDARY BATTERY, BATTERY MODULE, BATTERY PACK AND DEVICE RELATED THERETO | [2022/03] | Französisch: | MATÉRIAU ACTIF D'ÉLECTRODE NÉGATIVE, SON PROCÉDÉ DE PRÉPARATION ET BATTERIE RECHARGEABLE, MODULE DE BATTERIE, BLOC-BATTERIE ET DISPOSITIF ASSOCIÉ À CELUI-CI | [2022/03] | Eintritt in die regionale Phase | 15.10.2021 | Übersetzung eingereicht | 15.10.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.10.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 15.10.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.10.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.10.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/03] | 12.10.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.02.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.04.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.04.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.04.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.06.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 31.05.2023 | CZ | 31.05.2023 | DK | 31.05.2023 | EE | 31.05.2023 | ES | 31.05.2023 | FI | 31.05.2023 | HR | 31.05.2023 | IT | 31.05.2023 | LT | 31.05.2023 | LV | 31.05.2023 | MC | 31.05.2023 | NL | 31.05.2023 | PL | 31.05.2023 | RO | 31.05.2023 | RS | 31.05.2023 | SE | 31.05.2023 | SI | 31.05.2023 | SK | 31.05.2023 | SM | 31.05.2023 | IE | 21.07.2023 | LU | 21.07.2023 | BE | 31.07.2023 | CH | 31.07.2023 | NO | 31.08.2023 | GR | 01.09.2023 | IS | 30.09.2023 | PT | 02.10.2023 | [2024/33] |
Frühere [2024/27] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
DK | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
IT | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
MC | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SI | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
LU | 21.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
CH | 31.07.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Frühere [2024/18] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
DK | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
MC | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
LU | 21.07.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Frühere [2024/14] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
DK | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
MC | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
DK | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Frühere [2024/03] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Frühere [2024/01] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Frühere [2023/52] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Frühere [2023/50] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 31.05.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP2004155938 (SUMITOMO DOW LTD) [A] 1-15* Example 1 * |