EP4007818 - VERFAHREN UND REAGENZIEN ZUM SEQUENZIEREN VON NUKLEINSÄUREN UND ZUGEHÖRIGE ANWENDUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.05.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.02.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Twinstrand Biosciences, Inc. 3131 Elliot Ave., Suite 750 Seattle, WA 98121 / US | [2022/23] | Erfinder | 01 /
SALK, Jesse J. 10704 Durland Avenue NE Seattle, Washington 98125 / US | [2022/23] | Vertreter | HGF HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [2022/23] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20848607.6 | 01.08.2020 | [2022/23] | WO2020US44673 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201962881936P | 01.08.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962881936 P | [2022/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021022237 | Datum: | 04.02.2021 | Sprache: | EN | [2021/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4007818 | Datum: | 08.06.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.02.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 04.02.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.08.2023 | Klassifikation | IPC: | C12Q1/6844, C12Q1/6855, C12Q1/686, C12Q1/6869, C12Q1/6874, C12Q1/6876, C12Q1/6827 | [2023/38] | CPC: |
C12Q1/6827 (EP,IL,US);
C12Q1/6869 (EP,IL,US)
| C-Set: |
C12Q1/6827, C12Q2521/301, C12Q2525/191, C12Q2531/113, C12Q2535/122, C12Q2563/149, C12Q2563/179, C12Q2565/50 (EP);
C12Q1/6869, C12Q2521/301, C12Q2525/191, C12Q2531/113, C12Q2563/149, C12Q2563/179, C12Q2565/50 (EP) |
Frühere IPC [2022/23] | C12Q1/6844, C12Q1/6855, C12Q1/686, C12Q1/6869, C12Q1/6874, C12Q1/6876 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND REAGENZIEN ZUM SEQUENZIEREN VON NUKLEINSÄUREN UND ZUGEHÖRIGE ANWENDUNGEN | [2022/23] | Englisch: | METHODS AND REAGENTS FOR NUCLEIC ACID SEQUENCING AND ASSOCIATED APPLICATIONS | [2022/23] | Französisch: | PROCÉDÉS ET RÉACTIFS POUR LE SÉQUENÇAGE D'ACIDES NUCLÉIQUES ET APPLICATIONS ASSOCIÉES | [2022/23] | Eintritt in die regionale Phase | 01.03.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.03.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 01.03.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.03.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.03.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/23] | 18.03.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.03.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2017211140 (SCHMITT MICHAEL W [US], et al) [X] 1-16 * [0006], claims 1-178 and 180-218 *; | [X]WO2018175997 (UNIV WASHINGTON [US]) [X] 1-16 * claims 1-55, [0009], [0016], [0031], [0104], [0123], [0149] and Fig. 1 *; | [XA] - JESSE J. SALK ET AL, "Enhancing the accuracy of next-generation sequencing for detecting rare and subclonal mutations", NATURE REVIEWS GENETICS, GB, (20180326), vol. 19, no. 5, doi:10.1038/nrg.2017.117, ISSN 1471-0056, pages 269 - 285, XP055681812 [X] 1 * p. 10-11 * [A] 2-16 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nrg.2017.117 | Internationale Recherche | [A]WO2012012037 (NEW ENGLAND BIOLABS INC [US], et al) [A] 1-12* entire document *; | [A]WO2012061832 (ILLUMINA INC [US], et al) [A] 1-12 * entire document *; | [A]WO2013123442 (HUTCHINSON FRED CANCER RES [US]) [A] 1-12 * entire document *; | [A]US2013303461 (IAFRATE ANTHONY JOHN [US], et al) [A] 1-12 * entire document *; | [A]WO2015100427 (GUARDANT HEALTH INC [US]) [A] 1-12 * entire document *; | [A]US2016208241 (TSAI YU-CHIH [US], et al) [A] 1-12 * entire document *; | [A]US2016362751 (SHIN GIWON [US], et al) [A] 1-12 * entire document *; | [A]WO2017100441 (TWINSTRAND BIOSCIENCES INC [US], et al) [A] 1-12 * entire document *; | [X]WO2018175997 (UNIV WASHINGTON [US]) [X] 1-12 * entire document *; | [A]WO2018183942 (GRAIL INC [US]) [A] 1-12 * entire document * |