EP4008755 - WÄSSRIGE BESCHICHTUNGSZUSAMMENSETZUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.05.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 12.02.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.04.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kansai Paint Co., Ltd 33-1, Kanzaki-cho Amagasaki-shi, Hyogo 661-8555 / JP | [2022/23] | Erfinder | 01 /
KUBO, Yoshitaka c/o KANSAI PAINT CO., LTD., 1, Hirachi, Azabu-cho Miyoshi-shi, Aichi 470-0206 / JP | 02 /
MIZUTANI, Yusuke c/o KANSAI PAINT CO., LTD., 1, Hirachi, Azabu-cho Miyoshi-shi, Aichi 470-0206 / JP | 03 /
INAGAKI, Takuya c/o KANSAI PAINT CO., LTD., 1, Hirachi, Azabu-cho Miyoshi-shi, Aichi 470-0206 / JP | 04 /
YOKOTA, Gen c/o KANSAI PAINT CO., LTD., 1, Hirachi, Azabu-cho Miyoshi-shi, Aichi 470-0206 / JP | [2022/23] | Vertreter | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [2022/23] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20849677.8 | 08.06.2020 | [2022/23] | WO2020JP22557 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20190143045 | 02.08.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2019143045 | [2022/23] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021024604 | Datum: | 11.02.2021 | Sprache: | JA | [2021/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4008755 | Datum: | 08.06.2022 | Sprache: | EN | [2022/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 11.02.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.07.2023 | Klassifikation | IPC: | C09D5/02, C09D133/00, C09D161/28, C09D167/00, C09D7/63, C08G63/137, B05D7/00, C08L61/28, // C08K5/00, C08K5/3492 | [2023/32] | CPC: |
C09D5/024 (EP);
C09D133/08 (US);
C08G63/137 (EP);
C08L61/28 (EP);
C09D161/28 (US);
C09D167/04 (US);
C09D5/08 (US);
C09D7/63 (EP);
B05D1/02 (EP);
B05D2202/10 (EP);
B05D2451/00 (EP);
B05D7/574 (EP);
| C-Set: |
C09D133/066, C08L61/28, C08L67/00 (EP);
C09D143/02, C08L61/28, C08L67/00 (EP);
B05D2451/00, B05D2401/10, B05D2401/20, B05D2401/10 (EP);
B05D2451/00, B05D2401/20, B05D2401/20, B05D2401/10 (EP);
C08F220/1804, C08F212/08, C08F220/1818, C08F220/20, C08F230/02, C08F230/02 (EP);
C08F220/1804, C08F220/1802, C08F220/14, C08F220/20, C08F220/06, C08F212/08, C08F222/385 (EP) (-) |
Frühere IPC [2022/23] | C09D5/02, C09D133/00, C09D161/28, C09D167/00, C09D7/63 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WÄSSRIGE BESCHICHTUNGSZUSAMMENSETZUNG | [2022/23] | Englisch: | AQUEOUS COATING COMPOSITION | [2022/23] | Französisch: | COMPOSITION AQUEUSE DE REVÊTEMENT | [2022/23] | Eintritt in die regionale Phase | 07.01.2022 | Übersetzung eingereicht | 07.01.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.01.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 07.01.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.01.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.01.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/23] | 19.01.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.01.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP2005220288 (NIPPON PAINT CO LTD); | [A]JP2009262002 (NIPPON PAINT CO LTD, et al) | Internationale Recherche | [A]JP2007009059 (KANSAI PAINT CO LTD); | [Y]WO2012036183 (KANSAI PAINT CO LTD [JP], et al); | [A]JP2014009288 (KANSAI PAINT CO LTD); | [XY]JP2014125558 (KANSAI PAINT CO LTD); | [Y]JP2015140419 (KANSAI PAINT CO LTD) | vom Anmelder | JPS52107029 | JP2002308993 |