EP4009498 - DREHSTELLANTRIEB [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.05.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 12.02.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Harmonic Drive Systems Inc. 25-3, Minamioi 6-chome Shinagawa-ku Tokyo 140-0013 / JP | [2022/23] | Erfinder | 01 /
TAKEDA Toru c/o HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC., Hotaka-kojo, 1856-1, Hotakamaki Azumino-shi, Nagano 399-8305 / JP | [2022/23] | Vertreter | Schmitt-Nilson Schraud Waibel Wohlfrom Patentanwälte Partnerschaft mbB Pelkovenstraße 143 80992 München / DE | [2022/23] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20850108.0 | 27.07.2020 | [2022/23] | WO2020JP28629 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | WO2019JP30436 | 02.08.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/JP2019/030436 | [2022/23] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021024825 | Datum: | 11.02.2021 | Sprache: | JA | [2021/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4009498 | Datum: | 08.06.2022 | Sprache: | EN | [2022/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 11.02.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.07.2023 | Klassifikation | IPC: | H02K7/116, H02K3/26, H02K16/00, F16H49/00, H02K21/24, // F16H57/02, F16H57/021 | [2023/32] | CPC: |
H02K7/116 (EP,CN,KR,US);
H02K3/522 (CN);
F16H35/00 (KR);
F16H49/001 (EP,KR,US);
F16H57/021 (EP,KR);
F16H57/023 (KR);
H02K1/27 (KR);
H02K1/2793 (CN);
H02K11/21 (CN);
H02K16/00 (EP);
H02K21/24 (EP,US);
H02K3/26 (EP,KR,US);
H02K3/34 (KR);
H02K3/345 (CN);
H02K5/04 (KR);
H02K7/003 (KR);
H02K7/083 (KR,US);
F16H2035/003 (KR);
|
Frühere IPC [2022/23] | H02K7/116, H02K3/26 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DREHSTELLANTRIEB | [2022/23] | Englisch: | ROTARY ACTUATOR | [2022/23] | Französisch: | ACTIONNEUR ROTATIF | [2022/23] | Eintritt in die regionale Phase | 18.02.2022 | Übersetzung eingereicht | 18.02.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.02.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 18.02.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.02.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.02.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/23] | 31.01.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.01.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPS60144769U (YASKAWA ELECTRIC CO LTD) [A] 4 * figure 3 *; | [A]JPH06791 (TOKICO LTD) [A] 4 * figure 1 *; | [A]EP0696242 (BROOKS AUTOMATION INC [US]) [A] 4 * figure 2 *; | [YA]DE112009000487T (HARMONIC DRIVE SYSTEMS [JP]) [Y] 2,3 * paragraph [0022]; figure 2 *[A] 5; | [XY]US2012187787 (SAITO YUTAKA [JP]) [X] 1 * paragraphs [0035] , [0053] , [0060]; figures 1,4 * [Y] 2,3; | [I]JP2014011931 (SEIKO EPSON CORP) [I] 1-3 * paragraphs [0127] , [0131]; figures 15,16,17,24 *; | [I]WO2018008692 (NIDEC SHIMPO CORP [JP], et al) [I] 1-3 * figures 1-4 * | Internationale Recherche | [Y]JPS498567B (NIPPONDENSO CO., LTD.) [Y] 2-5 * column 2, line 22 to column 4, line 43, fig. 1 *; | [Y]JPS60144769U (YASKAWA ELECTRIC MFG. CO., LTD.) [Y] 4-5 * fig. 3 *; | [Y]JPH06791 (TOKICO LTD) [Y] 4-5 * fig. 1 *; | [A]US2004100155 (SESSELMANN HELMUT [DE], et al) [A] 1-5 * paragraphs [0001]-[0094], fig. 1-11 *; | [Y]WO2010089796 (HARMONIC DRIVE SYSTEMS [JP], et al) [Y] 5 * paragraphs [0014]-[0024], fig. 1-2 *; | [XY]JP2012157087 (NIDEC SANKYO CORP) [X] 1 * paragraphs [0021]-[0084], fig. 1-6 * [Y] 2-5; | [Y]JP2014011931 (SEIKO EPSON CORP) [Y] 2-5 * paragraphs [0101]-[0111], [0127]-[0131], fig. 15-17, 24 *; | [PA]WO2020050242 (NIDEC SHIMPO CORP [JP], et al) [PA] 1-5* fig. 1-4 * | vom Anmelder | JP2001304382 | WO2010089796 |