EP4012606 - VERFAHREN ZUM SCHÄTZEN UND DARSTELLEN VON FAHRGASTSTRÖMEN, SYSTEM UND COMPUTERLESBARES SPEICHERMEDIUM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.05.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 12.02.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2022/24] | Erfinder | 01 /
LIU, Ming ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2022/24] | Vertreter | Petraz, Gilberto Luigi, et al GLP S.r.l. Viale Europa Unita, 171 33100 Udine / IT | [2022/24] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20850349.0 | 07.08.2020 | [2022/24] | WO2020CN107975 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201910727332 | 07.08.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201910727332 | [2022/24] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021023310 | Datum: | 11.02.2021 | Sprache: | ZH | [2021/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4012606 | Datum: | 15.06.2022 | Sprache: | EN | [2022/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 11.02.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.06.2023 | Klassifikation | IPC: | G06V10/20, G06V10/46, G06V20/52, G06V10/75, G06V10/82, G06V20/70, G06V40/10 | [2023/31] | CPC: |
G06V10/255 (EP,US);
G06V20/41 (CN,US);
G06Q50/40 (US);
G06V10/46 (EP);
G06V10/752 (EP);
G06V10/82 (EP,US);
G06V20/46 (US);
G06V20/53 (EP,CN,US);
G06V20/70 (EP);
G06V40/10 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2022/24] | G06K9/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM SCHÄTZEN UND DARSTELLEN VON FAHRGASTSTRÖMEN, SYSTEM UND COMPUTERLESBARES SPEICHERMEDIUM | [2022/24] | Englisch: | METHOD FOR ESTIMATING AND PRESENTING PASSENGER FLOW, SYSTEM, AND COMPUTER READABLE STORAGE MEDIUM | [2022/24] | Französisch: | PROCÉDÉ D'ESTIMATION ET DE PRÉSENTATION DE FLUX DE PASSAGERS, SYSTÈME ET SUPPORT DE STOCKAGE LISIBLE PAR ORDINATEUR | [2022/24] | Eintritt in die regionale Phase | 04.02.2022 | Übersetzung eingereicht | 04.02.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.02.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 04.02.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.02.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.02.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/24] | 08.09.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.09.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]CN102496058 (BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO LTD) [X] 1,10,13 * paragraph [0044] - paragraph [0067]; figures 1-4 * [I] 2-9,11,12; | [I]CN109815787 (CLOUDMINDS SHENZHEN ROBOTICS SYSTEMS CO LTD) [I] 1-13 * paragraph [0031] - paragraph [0074]; figures 1-5 *; | [I]CN110059594 (MEGVII TECH LTD) [I] 1-13 * paragraph [0030] - paragraph [0069]; figures 1-5 *; | [A]CN110059581 (CHANGSHU INST TECH) [A] 1-13* paragraph [0023] - paragraph [0119]; figures 1-5 * |