EP4010672 - LASTMESSUNGSLAGER MIT INTEGRIERTEM SENSORMODUL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.05.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 12.02.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.08.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Regal Beloit America, Inc. 200 State Street Beloit, WI 53511 / US | [2022/24] | Erfinder | 01 /
RIEDEL, Carl 200 State Street Beloit, Wisconsin 53511 / US | 02 /
PHILLIPS, Scott 200 State Street Beloit, Wisconsin 53511 / US | 03 /
HOFFMANN, Kim 200 State Street Beloit, Wisconsin 53511 / US | 04 /
CAMPBELL, Matthew 200 State Street Beloit, Wisconsin 53511 / US | 05 /
PESCHKE, Michael 200 State Street Beloit, Wisconsin 53511 / US | [2022/24] | Vertreter | Harden, Henry Simon, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2022/24] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20851168.3 | 05.08.2020 | [2022/24] | WO2020US45058 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201962883577P | 06.08.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962883577 P | [2022/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021026267 | Datum: | 11.02.2021 | Sprache: | EN | [2021/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4010672 | Datum: | 15.06.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.02.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 11.02.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.09.2023 | Klassifikation | IPC: | G01L5/00, G01L1/22, G01M13/04, F16C17/08, F16C33/36, F02F3/08, F16C19/52, F16C23/08, F16C35/04, F16C41/00, F16C43/04 | [2023/40] | CPC: |
F16C43/04 (EP);
F16C19/522 (EP,US);
F16C35/047 (EP);
F16C41/008 (EP,US);
G01L5/0004 (EP,US);
G01L5/0019 (EP);
|
Frühere IPC [2022/24] | G01L5/00, G01L1/22, G01M13/04, F16C17/08, F16C33/36, F02F3/08 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LASTMESSUNGSLAGER MIT INTEGRIERTEM SENSORMODUL | [2022/24] | Englisch: | LOAD SENSING BEARING WITH INTEGRATED SENSOR MODULE | [2022/24] | Französisch: | PALIER DE DÉTECTION DE CHARGE AVEC MODULE DE CAPTEUR INTÉGRÉ | [2022/24] | Eintritt in die regionale Phase | 23.02.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.02.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 23.02.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.02.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.02.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/24] | 28.03.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.03.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.08.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]US4553124 (MALICKI RAYMOND W [US]); | [XAYI]US5456119 (NAKAZAKI YOJI [JP], et al); | [YA]US2005147337 (OSTLING STURE [SE], et al); | [XAYI]US2018067003 (MICHIWAKI HIROSHI [JP]); | [XA]WO2018219379 (SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG [DE]) | Internationale Recherche | [Y]US3429586 (FORCE RAYMOND G) [Y] 4, 13 * figure 1; column 1, lines 60-65 *; | [A]US5503030 (BANKESTROEM JAN-OLOF [SE]) [A] 1-20* figures 1-4; column 2, lines 3-11, 47-65; column 3, lines 18-30; claim 1 *; | [XY]US2003172740 (STEVENSON DAVID LEE [US], et al) [X] 1-3, 7, 16-20 * figures 1-4, 8; paragraphs [0029-0030, 0042-0047, 0051-0056, 0063-0065] * [Y] 6; | [XY]WO2018219379 (SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG [DE]) [X] 1, 5, 8-12, 14-15 * claim 1; paragraphs [0007, 0012-0013, 0015] of translation; figures 1-3 * [Y] 4,6, 13 | vom Anmelder | US5456119 | US2018067003 |