EP4016849 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR LDPC-CODIERUNG UND BASISSTATION UND LESBARES SPEICHERMEDIUM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.05.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 19.02.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.07.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2022/25] | Erfinder | 01 /
CHEN, Yueqiang ZTE Plaza Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | 02 /
ZHANG, Caihong ZTE Plaza Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2022/25] | Vertreter | WBH Wachenhausen Patentanwälte PartG mbB Müllerstraße 40 80469 München / DE | [2022/25] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20851881.1 | 17.07.2020 | [2022/25] | WO2020CN102814 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201910754120 | 15.08.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201910754120 | [2022/25] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021027488 | Datum: | 18.02.2021 | Sprache: | ZH | [2021/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4016849 | Datum: | 22.06.2022 | Sprache: | EN | [2022/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 18.02.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.08.2022 | Klassifikation | IPC: | H03M13/11, H04L1/00 | [2022/25] | CPC: |
H03M13/116 (EP);
H03M13/1102 (CN);
H03M13/1148 (CN);
H03M13/1188 (EP);
H03M13/611 (EP);
H04L1/0057 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR LDPC-CODIERUNG UND BASISSTATION UND LESBARES SPEICHERMEDIUM | [2022/25] | Englisch: | LDPC CODING METHOD AND APPARATUS, AND BASE STATION AND READABLE STORAGE MEDIUM | [2022/25] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE CODAGE LDPC, ET STATION DE BASE ET SUPPORT D'INFORMATIONS LISIBLE | [2022/25] | Eintritt in die regionale Phase | 14.03.2022 | Übersetzung eingereicht | 14.03.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.03.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 14.03.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.03.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.03.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/25] | 22.12.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.12.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.05.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.07.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]EP3522378 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [X] 1,2,4-7,9-12 * claims 1,3 * * paragraph [0010] * * paragraph [0100] - paragraph [0120] * * paragraph [0150] - paragraph [0158] * [I] 3,8; | [XI] - NGUYEN TRAM THI BAO ET AL, "Efficient QC-LDPC Encoder for 5G New Radio", ELECTRONICS, (20190613), vol. 8, no. 6, doi:10.3390/electronics8060668, page 668, XP055950547 [X] 1-10 * page 1 - page 10 * [I] 11,12 DOI: http://dx.doi.org/10.3390/electronics8060668 | [A] - ZTE ZTE MICROELECTRONICS, "Consideration on LDPC design for NR", vol. RAN WG1, no. Reno, USA; 20161114 - 20161118, (20161113), 3GPP DRAFT; R1-1611112 CONSIDERATION ON LDPC CODES FOR NR FINAL, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/Meetings_3GPP_SYNC/RAN1/Docs/, (20161113), XP051175094 [A] 1-12 * the whole document * |