EP4022569 - VERFOLGUNG DER DYNAMIK UNTER VERWENDUNG EINER COMPUTERISIERTEN VORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.06.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.03.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Gebührenzahlung | 13.09.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten AGT International GmbH Leutschenbachstrasse 95 8050 Zurich / CH | [2022/27] | Erfinder | 01 /
SCHLATTMANN, Markus Nordend 41 64347 Griesheim / DE | 02 /
BADER, Thomas Hans-Boeckler-Strasse 24 64319 Pfungstadt / DE | 03 /
BIEHL, Robert Wilhelminenstrase 19 64293 Darmstadt / DE | 04 /
HUELSDUNK, Philipp Lindenstrasse 73 10969 Berlin / DE | 05 /
IDSTEIN, Paul Schulstrase 7 64385 Reichelsheim / DE | 06 /
LEIGSNERING, Michael Drosselweg 11a 64367 Muhltal / DE | 07 /
SUKHANOV, Sergey Robert-Bosch-Strasse 4 64293 Darmstadt / DE | [2022/27] | Vertreter | Taor, Simon Edward William, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [2022/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20859085.1 | 26.08.2020 | [2022/27] | WO2020IL50932 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201962891515P | 26.08.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962891515 P | [2022/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021038565 | Datum: | 04.03.2021 | Sprache: | EN | [2021/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4022569 | Datum: | 06.07.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.03.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | IL | 04.03.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.08.2023 | Klassifikation | IPC: | G06T7/246, G06T19/00, A63F13/213, A63F13/812, A63F13/655, // A63F13/573, A63F13/577 | [2023/36] | CPC: |
A63F13/655 (EP);
G06T7/251 (US);
A63F13/213 (EP);
A63F13/812 (EP);
G06T19/00 (EP);
G06T7/246 (EP);
H04N23/61 (US);
H04N23/951 (US);
A63F13/573 (EP);
A63F13/577 (EP);
G06T2207/10024 (EP);
G06T2207/20084 (EP);
G06T2207/30196 (EP);
G06T2207/30224 (EP);
G06T2207/30241 (EP,US);
G06T2210/21 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2022/27] | G06T7/20, G06T19/00, A63F13/213 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFOLGUNG DER DYNAMIK UNTER VERWENDUNG EINER COMPUTERISIERTEN VORRICHTUNG | [2022/27] | Englisch: | TRACKING DYNAMICS USING A COMPUTERIZED DEVICE | [2022/27] | Französisch: | SUIVI DE LA DYNAMIQUE À L'AIDE D'UN DISPOSITIF INFORMATISÉ | [2022/27] | Eintritt in die regionale Phase | 25.03.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.03.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 25.03.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.03.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.03.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/27] | 01.03.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.03.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.09.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2024 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   12.09.2024 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US6072504 (SEGEN JAKUB [US]); | [XYI]EP2385497 (STATS LLC [US]); | [Y]US2019005331 (LEE JI WON [KR]); | Internationale Recherche | [A]EP2115699 (LINK NORBERT PROF DR [DE]) [A] 1-34* Entire document *; | [X]EP2385497 (STATS LLC [US]) [X] 1-34 * cameras 10, 15, ball 30, processor 45, 24 *; | [X]US2014002493 (MITCHELL KENNY [GB], et al) [X] 1-34 * processor 500, Fig. 3, physical balls 325 and 330 Intersection point 320, Abstract and 6, 14, 18,20,23,35 * | vom Anmelder | US6072504 | EP2385497 | US2019005331 | - HARINI VEERARAGHAVAN et al., "Switching Kalman Filter-Based Approach for Tracking and Event Detection of Traffic Intersections", Proc. 13th Mediterranean Conf. on Control and Automation |