EP4026370 - AUFWECKSIGNALBASIERTE STRAHLVERWALTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.06.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 12.03.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.07.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten QUALCOMM INCORPORATED ATTN: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2022/28] | Erfinder | 01 /
WEI, Chao 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
LIU, Le 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 03 /
RICO ALVARINO, Alberto 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 04 /
CHEN, Wanshi 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 05 /
ANG, Peter Pui Lok 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2022/28] | Vertreter | Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2022/28] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20861925.4 | 04.09.2020 | [2022/28] | WO2020CN113439 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | WO2019CN104663 | 06.09.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/CN2019/104663 | [2022/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021043252 | Datum: | 11.03.2021 | Sprache: | EN | [2021/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4026370 | Datum: | 13.07.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.03.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 11.03.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.12.2023 | Klassifikation | IPC: | H04W52/02, H04W68/02, H04W76/27 | [2023/41] | CPC: |
H04W68/005 (EP,US);
H04W52/0229 (EP,US);
H04B7/0695 (EP);
H04B7/088 (EP);
H04W16/28 (US);
H04W52/0245 (EP);
H04W52/0274 (EP);
H04W56/001 (US);
H04W76/20 (US);
H04W76/28 (EP);
H04W52/0216 (EP);
H04W52/0219 (EP);
H04W52/0235 (EP);
H04W52/028 (EP);
H04W68/025 (EP);
Y02D30/70 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2022/28] | H04W52/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUFWECKSIGNALBASIERTE STRAHLVERWALTUNG | [2022/28] | Englisch: | WAKEUP SIGNAL BASED BEAM MANAGEMENT | [2022/28] | Französisch: | GESTION DE FAISCEAU BASÉE SUR UN SIGNAL DE RÉVEIL | [2022/28] | Eintritt in die regionale Phase | 01.02.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.02.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 01.02.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.02.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.02.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/28] | 05.07.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.07.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2019254110 (HE CHAO [US], et al) [X] 1-6,14* fig.1-40+par.17-424 * |