EP4043233 - RAD-/REIFENANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.07.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.04.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.04.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 08.04.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten BRIDGESTONE CORPORATION 1-1, Kyobashi 3-chome Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | [2022/33] | Erfinder | 01 /
KUWAYAMA Isao c/o BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, Kyobashi 3- chome, Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | [2022/33] | Vertreter | Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [N/P] |
Frühere [2022/33] | Oxley, Robin John George Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20875515.7 | 10.09.2020 | [2022/33] | WO2020JP34380 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20190186397 | 09.10.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2019186397 | [2022/33] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021070557 | Datum: | 15.04.2021 | Sprache: | JA | [2021/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4043233 | Datum: | 17.08.2022 | Sprache: | EN | [2022/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 15.04.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.11.2023 | Klassifikation | IPC: | B60B21/12, B60C11/03, B60C11/13, B60C19/00, B60L5/00, B60L50/53, B60L53/12, H02J50/10, // B60B5/02 | [2023/49] | CPC: |
B60L50/53 (EP);
B60B19/00 (CN);
B60C19/00 (EP,CN,US);
B60B21/12 (EP,US);
B60C11/00 (CN);
B60C11/033 (EP,US);
B60C11/0332 (EP,US);
B60C11/1323 (EP);
B60L5/005 (EP,CN);
B60L53/12 (EP,CN,US);
H02J50/10 (EP,CN);
B60B2360/104 (EP);
B60B2360/30 (EP);
B60B2900/921 (EP);
B60B5/02 (EP);
B60C2011/0033 (US);
B60C2011/0355 (EP);
B60L2220/44 (EP);
B60Y2200/11 (EP);
Y02T10/70 (EP);
Y02T10/7072 (EP);
Y02T90/14 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2022/33] | B60B5/02, B60B21/00, B60C19/00, B60L5/00, B60C11/00, H02J50/10, H02J7/00, B60L53/12, B60L53/30 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | RAD-/REIFENANORDNUNG | [2022/33] | Englisch: | TIRE/WHEEL ASSEMBLY | [2022/33] | Französisch: | ENSEMBLE PNEU/ROUE | [2022/33] | Eintritt in die regionale Phase | 11.03.2022 | Übersetzung eingereicht | 11.03.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.03.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 11.03.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.03.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.03.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/33] | 05.04.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.04.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPH08126106 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) [Y] 1-5 * figure 1 *; | [Y]WO2015086310 (MICHELIN & CIE [FR], et al) [Y] 5* paragraph [0040] *; | [Y]US2016114629 (HASHIMOTO KENTO [JP]) [Y] 1-5 * figures 1-3 *; | [Y]WO2019020886 (MICHELIN & CIE [FR]) [Y] 5 * paragraph [0067] * | Internationale Recherche | [XY]JPH08126106 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) [X] 1-5 * [0009] - [00 1 2], * [Y] 1-5; | [Y]JPH10100613 (BRIDGESTONE CORP) [Y] 1-5 * [0 0 02], [0 0 13], 3 *; | [Y]JPH10157410 (BRIDGESTONE CORP) [Y] 1-5 * [0 0 0 2],[0 0 0 9] *; | [A]JP2004242380 (TOYOTA MOTOR CORP)[A] 1-5; | [Y]JP2009078790 (YOKOHAMA RUBBER CO LTD) [Y] 1-5 * [0 0 07], [0 0 12], [0 0 1 3] *; | [XY]JP2009106136 (TOYOTA MOTOR CORP) [X] 1-5 * [ 0 0 8 4] - [0 0 8 9], 9 * [Y] 1-5; | [Y]JP2009137413 (BRIDGESTONE CORP) [Y] 1-5 * [0 0 2 4] *; | [Y]JP2010023653 (BRIDGESTONE CORP) [Y] 1-5 * [ 0 0 2 6 ] - [0 0 2 8 ] *; | [A]JP2012175869 (TOYOTA CENTRAL RES & DEV, et al) [A] 1-5; | [Y]JP2015003676 (BRIDGESTONE CORP) [Y] 1-5 * [0011] *; | [XY]JP2019047691 (SUBARU CORP) [X] 1-5 * [0 0 1 6], [0 0 17], [0 0 25], [002 6], * [Y] 1-5 |