EP4050197 - GASTURBINENTRIEBWERK [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.07.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.05.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.05.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha 1-1 Higashikawasaki-cho 3-chome Chuo-ku Kobe-shi Hyogo 650-8670 / JP | [2022/35] | Erfinder | 01 /
FUJII, Hiroshi 650-8670 Hyogo / JP | 02 /
FUJII, Takafumi 650-8670 Hyogo / JP | 03 /
OKUWA, Tatsuya 650-8670 Hyogo / JP | 04 /
MAESATO, Hikaru 650-8670 Hyogo / JP | [2022/35] | Vertreter | Dantz, Jan Henning, et al Loesenbeck - Specht - Dantz Patent- und Rechtsanwälte Am Zwinger 2 33602 Bielefeld / DE | [2022/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20878505.5 | 20.10.2020 | [2022/35] | WO2020JP39455 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20190191929 | 21.10.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2019191929 | [2022/35] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021079891 | Datum: | 29.04.2021 | Sprache: | JA | [2021/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4050197 | Datum: | 31.08.2022 | Sprache: | EN | [2022/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 29.04.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.11.2023 | Klassifikation | IPC: | F02C7/06, F01D25/00, F01D25/16, F01D25/18, F16N7/32, F02C6/08, F02C6/06 | [2023/49] | CPC: |
F02C7/06 (EP,US);
F01D25/16 (US);
F01D25/18 (US);
F01D25/20 (EP);
F02C6/08 (EP);
F16N7/32 (EP);
F05D2220/323 (US);
F05D2240/50 (US);
F05D2260/601 (EP);
F05D2260/98 (EP,US);
F16N2210/02 (EP);
F16N2210/14 (EP);
Y02T50/60 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2022/35] | F02C7/06, F01D25/16, F01D25/18 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GASTURBINENTRIEBWERK | [2022/35] | Englisch: | GAS TURBINE ENGINE | [2022/35] | Französisch: | MOTEUR À TURBINE À GAZ | [2022/35] | Eintritt in die regionale Phase | 19.05.2022 | Übersetzung eingereicht | 19.05.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.05.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 19.05.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.05.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.05.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/35] | 03.05.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.05.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4717000 (WADDINGTON CLIVE [US], et al) [A] 1-5 * column 2, line 25 - column 3, line 64 ** abstract *; | [A]US5018601 (WADDINGTON CLIVE [US], et al) [A] 1-5 * column 3, line 22 - column 5, line 18 * * column 8, line 10 - line 48 * * abstract *; | [AD]JP2001165390 (KAWASAKI HEAVY IND LTD) [AD] 1-5 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]JP2013083159 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) [A] 1-5; | [A]JP2014163236 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) [A] 1-5* 0028-0030, 0034, 3 * | vom Anmelder | JP2001165390 |