EP4015483 - FLUORESZIERENDE KERAMIK UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR, LICHTEMITTIERENDE VORRICHTUNG UND PROJEKTIONSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.05.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.06.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.12.2023 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 22.12.2023 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 24.01.2024 [2024/04] | 22.12.2023 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten YLX Incorporated Room 411-1 4th Floor, Shenzhen IC Design & Application Industrial Park Chaguang Road, Xili St., Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2024/04] |
Frühere [2022/25] | Für alle benannten Staaten Shenzhen Lighting Institute 23F-24F High-Tech Zone Union Tower No.63 Xuefu Road Nanshan District Sheenzhen, Guangdong 518000 / CN | Erfinder | 01 /
LI, Qian 23F-24F High-Tech Zone Union Tower, No.63 Xuefu Road, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | 02 /
JIAN, Shuai 23F-24F High-Tech Zone Union Tower, No.63 Xuefu Road, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | 03 /
WANG, Yangang 23F-24F High-Tech Zone Union Tower, No.63 Xuefu Road, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2022/25] | Vertreter | Luppi Intellectual Property S.r.l. Viale Corassori, 54 41124 Modena / IT | [N/P] |
Frühere [2022/25] | Savini, Stefania, et al Luppi Intellectual Property Srl Viale Corassori, 54 41124 Modena / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20892446.4 | 26.11.2020 | [2022/25] | WO2020CN131911 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201911175951 | 26.11.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201911175951 | [2022/25] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021104399 | Datum: | 03.06.2021 | Sprache: | ZH | [2021/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4015483 | Datum: | 22.06.2022 | Sprache: | EN | [2022/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 03.06.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.08.2023 | Klassifikation | IPC: | C04B35/10, H01S5/30 | [2022/25] | CPC: |
C04B35/117 (EP);
G03B21/204 (CN);
C04B35/10 (CN);
C04B35/622 (CN);
C04B35/645 (EP);
C04B38/0675 (EP);
C09K11/7774 (EP);
C04B2111/807 (EP);
C04B2235/3206 (EP,CN);
C04B2235/3208 (EP);
C04B2235/3222 (EP);
C04B2235/3224 (CN);
C04B2235/3225 (EP);
C04B2235/3229 (EP,CN);
C04B2235/3232 (EP,CN);
C04B2235/3244 (EP,CN);
C04B2235/445 (EP,CN);
C04B2235/5436 (EP);
C04B2235/5445 (EP);
C04B2235/5454 (EP);
C04B2235/5463 (EP);
C04B2235/602 (CN);
C04B2235/604 (EP);
C04B2235/652 (EP);
C04B2235/656 (CN);
C04B2235/6562 (EP);
C04B2235/6567 (CN);
C04B2235/6581 (EP,CN);
C04B2235/662 (CN);
C04B2235/663 (EP);
C04B2235/666 (EP);
C04B2235/77 (EP);
C04B2235/80 (EP);
C04B35/6261 (EP);
C04B35/6342 (EP);
C04B35/638 (EP);
Y02B20/00 (EP)
(-)
| C-Set: |
C04B38/0675, C04B35/117 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FLUORESZIERENDE KERAMIK UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR, LICHTEMITTIERENDE VORRICHTUNG UND PROJEKTIONSVORRICHTUNG | [2022/25] | Englisch: | FLUORESCENT CERAMIC AND PREPARATION METHOD THEREFOR, LIGHT-EMITTING DEVICE, AND PROJECTION DEVICE | [2022/25] | Französisch: | CÉRAMIQUE FLUORESCENTE ET SON PROCÉDÉ DE PRÉPARATION, DISPOSITIF LUMINESCENT ET DISPOSITIF DE PROJECTION | [2022/25] | Eintritt in die regionale Phase | 16.03.2022 | Übersetzung eingereicht | 16.03.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.03.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 16.03.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.03.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.03.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/25] | 20.12.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.12.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP2016154220 (NITTO DENKO CORP) [A] 11* whole document - see examples *; | [I]US2017160627 (IKESUE AKIO [JP], et al) [I] 1-15 * the whole document *; | [XY]CN107474839 (APPOTRONICS CORP LTD) [X] 1 * whole document - see embodiments - figure 1 * [Y] 1-15; | [A]WO2018095211 (APPOTRONICS CORP LTD [CN]) [A] 1-15 * paragraph [0038] - paragraph [0039] *; | [XY]WO2018223544 (APPOTRONICS CORP LTD [CN]) [X] 1 * whole document - see examples and figures * [Y] 1-15; | [XY]EP3543221 (APPOTRONICS CORP LTD [CN]) [X] 1 * the whole document * [Y] 1-15; | [Y]EP3549923 (NICHIA CORP [JP]) [Y] 1-15 * examples; table 1; para.[0091], figure 3 * |