Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
22.12.2023 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | |
22.12.2023 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 24.01.2024 [2024/04] |
22.12.2023 | Änderung durch den Anmelder | |
25.10.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
23.08.2023 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 20.09.2023 [2023/38] |
18.08.2023 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 20.09.2023 [2023/38] |
18.08.2023 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 20.09.2023 [2023/38] |
04.04.2023 | Änderung - Vertreter | |
27.01.2023 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 01.03.2023 [2023/09] |
27.01.2023 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 01.03.2023 [2023/09] |
21.10.2022 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
20.05.2022 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 22.06.2022 [2022/25] |
20.05.2022 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 22.06.2022 [2022/25] |
13.04.2022 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
23.03.2022 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
23.03.2022 | Änderung durch den Anmelder | |
18.03.2022 | Änderung - Vertreter | |
18.03.2022 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
04.06.2021 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
04.06.2021 | Neuer Eintrag: Anmelder oder Erfinder |