EP4072439 - VORRICHTUNGEN UND VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG VON INJEKTIONS- UND INFUSIONSSTELLEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.09.2022 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.06.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.08.2024 | Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Neodyne Biosciences, Inc. 47801 Fremont Blvd. Fremont, CA 94538 / US | [2022/42] | Erfinder | 01 /
LIPMAN, Kelley J. Livermore, California / US | 02 /
JACKSON, Jasper Newark, California / US | 03 /
ZEPEDA, John A. Los Altos, California / US | 04 /
WADLOW, Philip J. Campbell, California / US | 05 /
LASRADO, Reuben E. Campbell, California / US | [2022/42] | Vertreter | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [2022/42] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20899281.8 | 10.12.2020 | [2022/42] | WO2020US64378 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201962946345P | 10.12.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201962946345 P | [2022/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021119360 | Datum: | 17.06.2021 | Sprache: | EN | [2021/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4072439 | Datum: | 19.10.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.06.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 17.06.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.11.2023 | Klassifikation | IPC: | A61B17/08, A61F13/02, A61M25/02, A61M39/02 | [2022/42] | CPC: |
A61F13/02 (EP,KR,US);
A61B17/085 (US);
A61M39/02 (EP,KR);
A61F2013/00412 (EP,KR);
A61M2025/0266 (EP,KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNGEN UND VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG VON INJEKTIONS- UND INFUSIONSSTELLEN | [2022/42] | Englisch: | INJECTION AND INFUSION SITE TREATMENT DEVICES AND METHODS | [2022/42] | Französisch: | DISPOSITIFS ET PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DE SITE D'INJECTION ET DE PERFUSION | [2022/42] | Eintritt in die regionale Phase | 17.06.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.06.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 17.06.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.06.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.06.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.06.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/42] | 29.05.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 25.06.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5885254 (MATYAS MELANIE E [US]); | [A]US2013281904 (JACKSON JASPER [US], et al); | [A]WO2014021934 (NEODYNE BIOSCIENCES INC [US]) | Internationale Recherche | [A]US5885254 (MATYAS MELANIE E [US]) [A] 1-61* ; figures 3-4; column 2, lines 64-68; column 3, lines 15-25; column 4, lines 42-45 *; | [A]US2009326487 (VITARIS RONALD F [US]) [A] 1-61 * ; figures 1-3; paragraphs [0021]-[0023] *; | [A]US2013281904 (JACKSON JASPER [US], et al) [A] 1-61 * ; figure 3; paragraphs [0144]-[0145] *; | [A]KR20170116803 (LEE SANG WOON [KR]) [A] 1-61 * ; figures 4, 5; page 3, last and second to last paragraph; page 4, first paragraph - see machine translation * |