EP4049987 - MANGAN-ZINK-FERRIT MIT HOHER NEGATIVER TEMPERATUR-MAGNETPERMEABILITÄT UND GERINGEM HOCHTEMPERATUR-VERLUST UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.07.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 27.08.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. Hengdian Industrial Area Dongyang, Zhejiang 322118 / CN | [N/P] |
Frühere [2022/35] | Für alle benannten Staaten Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. Hengdian Industrial Area Dongyang, Zhejiang 322118 / CN | Erfinder | 01 /
LYU, Donghua Hengdian Industrial Area Dongyang, Zhejiang 322118 / CN | [2022/35] | Vertreter | Elzaburu S.L.P. Edificio Torre de Cristal Paseo de la Castellana 259 C, planta 28 28046 Madrid / ES | [2022/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20919900.9 | 15.07.2020 | [2022/35] | WO2020CN101986 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202010101797 | 19.02.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202010101797 | [2022/35] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021164191 | Datum: | 26.08.2021 | Sprache: | ZH | [2021/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4049987 | Datum: | 31.08.2022 | Sprache: | EN | [2022/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 26.08.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.11.2023 | Klassifikation | IPC: | H01F1/34, H01F41/02, C04B35/38, C04B35/622, C04B35/634 | [2023/51] | CPC: |
H01F1/344 (EP,CN,US);
C04B35/2633 (CN);
C04B35/2658 (EP,US);
C04B35/265 (CN);
C04B35/622 (CN);
C04B35/6262 (EP,US);
C04B35/6264 (US);
C04B35/62655 (US);
C04B35/62695 (EP,US);
C04B35/6303 (US);
C04B35/63416 (EP,CN,US);
C04B35/64 (EP,US);
H01F41/02 (CN);
H01F41/0246 (EP);
C04B2235/3208 (EP,CN);
C04B2235/3244 (EP,CN,US);
C04B2235/3262 (CN);
C04B2235/3274 (US);
C04B2235/3275 (EP,CN,US);
C04B2235/3284 (CN);
C04B2235/3293 (EP,CN,US);
C04B2235/442 (US);
C04B2235/604 (EP,US);
C04B2235/656 (CN,US);
C04B2235/661 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2022/35] | C04B35/38, C04B35/622, C04B35/634, H01F41/02, H01F1/34 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MANGAN-ZINK-FERRIT MIT HOHER NEGATIVER TEMPERATUR-MAGNETPERMEABILITÄT UND GERINGEM HOCHTEMPERATUR-VERLUST UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2022/35] | Englisch: | MANGANESE ZINC FERRITE WITH HIGH NEGATIVE-TEMPERATURE MAGNETIC PERMEABILITY AND LOW HIGH-TEMPERATURE LOSS, AND PREPARATION METHOD THEREFOR | [2022/35] | Französisch: | FERRITE DE ZINC ET DE MANGANÈSE PRÉSENTANT UNE PERMÉABILITÉ MAGNÉTIQUE ÉLEVÉE À TEMPÉRATURE NÉGATIVE ET UNE FAIBLE PERTE À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE ET PROCÉDÉ DE PRÉPARATION ASSOCIÉ | [2022/35] | Eintritt in die regionale Phase | 26.05.2022 | Übersetzung eingereicht | 26.05.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.05.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 26.05.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.05.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.05.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/35] | 05.06.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.06.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]CN103588472 (HENGDIAN GROUP DMEGC JSC LTD) [X] 1,3 * examples 1-3; claim 1 * [I] 2,4-10; | [A]CN107417269 (CHONGQING ZHENGFENG ELECTRONIC CO LTD) [A] 1-10* claims 1-6 *; | [A]CN110128124 (HAINING LIANFENG MAGNET IND CO LTD) [A] 1-10 * claims 1-10 * |