EP4120813 - BANDFÜHRUNGSVERWALTUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.12.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.09.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.02.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fuji Corporation 19, Chausuyama Yamamachi Chiryu-shi, Aichi 472-8686 / JP | [2023/03] | Erfinder | 01 /
IWASAKI, Masataka c/o Fuji Corporation 19, Chausuyama, Yamamachi Chiryu-shi, Aichi 472-8686 / JP | [2023/03] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2023/03] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20924838.4 | 10.03.2020 | [2023/03] | WO2020JP10329 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021181522 | Datum: | 16.09.2021 | Sprache: | JA | [2021/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4120813 | Datum: | 18.01.2023 | Sprache: | EN | [2023/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 16.09.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.03.2023 | Klassifikation | IPC: | H05K13/02, H05K13/08, H05K13/04 | [2023/18] | CPC: |
H05K13/087 (EP);
H05K13/0417 (EP)
|
Frühere IPC [2023/03] | H05K13/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BANDFÜHRUNGSVERWALTUNGSSYSTEM | [2023/03] | Englisch: | TAPE GUIDE MANAGEMENT SYSTEM | [2023/03] | Französisch: | SYSTÈME DE GESTION DE GUIDE DE BANDE | [2023/03] | Eintritt in die regionale Phase | 07.09.2022 | Übersetzung eingereicht | 07.09.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.09.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 07.09.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.09.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.09.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/03] | 17.07.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.07.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]US2004149383 (BERGSTROM JOHAN [SE]) [X] 1,13-15 * paragraph [0022] - paragraph [0063]; figures 2-5,7A,7B * [Y] 2-16 [I] 16; | [Y]EP1796453 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [Y] 5-11* paragraph [0090] - paragraph [0120]; figures 7,9 *; | [XYI]EP3041337 (FUJI MACHINE MFG [JP]) [X] 1,12,13,15 * paragraph [0015] - paragraph [0075]; figures 1-4,7,8,12,13 * [Y] 2-16 [I] 14; | [XY]WO2017109892 (YAMAHA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1-4 * paragraph [0036] - paragraph [0071]; figures 1-14 * [Y] 2-16 | Internationale Recherche | [A]JP2002533944 (MYDATA AUTOMATION AB) [A] 1-16 * , paragraphs [0040]-[0045], fig. 4 *; | [A]JP2004165603 (FUJI MACHINE MFG) [A] 1-16 * , paragraph [0033], fig. 6 *; | [Y]JP2006108322 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [Y] 5-11 * , paragraphs [0064]-[0093], fig. 7 *; | [A]WO2015029124 (FUJI MACHINE MFG [JP]) [A] 1-16; | [A]JP2015185634 (PANASONIC IP MAN CORP) [A] 1-16 * , paragraph [0032], fig. 4 *; | [A]JP2015185633 (PANASONIC IP MAN CORP) [A] 1-16* , paragraph [0031], fig. 4 *; | [XY]WO2017109892 (YAMAHA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1-4, 12-16 * , paragraphs [0055]-[0071], fig. 1-14 * [Y] 5-11 | vom Anmelder | WO2013157107 |