EP4131857 - BENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN UND -VORRICHTUNG FÜR INTELLIGENTE HEIMNACHRICHTEN AUF BASIS EINES INTELLIGENTEN BILDSCHIRMS UND INTELLIGENTER BILDSCHIRM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 06.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 09.10.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.01.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 26.01.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shenzhen Skyworth-Rgb Electronic Co., Ltd 13F-16F, Block A, Skyworth Building Shennan Avenue, Yuehai Street Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2023/06] | Erfinder | 01 /
WU, Tao 13F-16F, Block A, Skyworth Building, Shennan Avenue, Yuehai Street, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2023/06] | Vertreter | Penza, Giancarlo Bugnion S.p.A. Viale Lancetti, 17 20158 Milano / IT | [2023/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20929204.4 | 30.10.2020 | [2023/06] | WO2020CN125540 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202010256668 | 02.04.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202010256668 | [2023/06] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021196586 | Datum: | 07.10.2021 | Sprache: | ZH | [2021/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4131857 | Datum: | 08.02.2023 | Sprache: | EN | [2023/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 07.10.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.07.2023 | Klassifikation | IPC: | H04L12/28, H04W4/021, H04W4/33, H04W4/80 | [2023/06] | CPC: |
H04L12/282 (EP);
H04L12/2823 (CN,US);
H04W4/021 (EP,CN);
H04W4/33 (EP,CN);
H04W4/80 (EP,CN)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN UND -VORRICHTUNG FÜR INTELLIGENTE HEIMNACHRICHTEN AUF BASIS EINES INTELLIGENTEN BILDSCHIRMS UND INTELLIGENTER BILDSCHIRM | [2023/06] | Englisch: | SMART HOME MESSAGE NOTIFICATION METHOD AND APPARATUS BASED ON SMART SCREEN, AND SMART SCREEN | [2023/06] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE NOTIFICATION DE MESSAGE DE DOMICILE INTELLIGENT SUR LA BASE D'UN ÉCRAN INTELLIGENT, ET ÉCRAN INTELLIGENT | [2023/06] | Eintritt in die regionale Phase | 28.10.2022 | Übersetzung eingereicht | 28.10.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.10.2022 | Recherchengebühr entrichtet | 28.10.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.10.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.10.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2023/06] | 26.01.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.01.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]US2015109104 (FADELL ANTHONY MICHAEL [US], et al); | [A]US2016360344 (SHIM HONGJO [KR], et al); | [IY]WO2018136172 (QUALCOMM INC [US]) |