EP4170721 - ANZEIGETAFEL UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.03.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 31.12.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 18.10.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd. 305 Room, Building C5 Biolake of Optics Valley No. 666 Gaoxin Avenue Wuhan East Lake, High-Tech Development Zone Wuhan, Hubei 430079 / CN | [2023/17] | Erfinder | 01 /
GONG, Wenliang Wuhan, Hubei 430079 / CN | 02 /
XIANYU, Wenxu Wuhan, Hubei 430079 / CN | [2023/17] | Vertreter | Patentanwälte Olbricht Buchhold Keulertz Partnerschaft mbB Neue Mainzer Straße 75 60311 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [2023/17] | Patentanwälte Olbricht Buchhold Keulertz Partnerschaft mbB Bettinastraße 53-55 60325 Frankfurt am Main / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20930648.9 | 22.07.2020 | [2023/17] | WO2020CN103399 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202010582956 | 23.06.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202010582956 | [2023/17] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021258474 | Datum: | 30.12.2021 | Sprache: | ZH | [2021/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4170721 | Datum: | 26.04.2023 | Sprache: | EN | [2023/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 30.12.2021 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.06.2024 | Klassifikation | IPC: | H10K59/121, H10K59/35, H10K50/86, H10K59/122, H10K59/38, H10K71/13, // G02B5/20 | [2024/30] | CPC: |
H10K59/122 (EP,CN,KR,US);
H10K50/8426 (KR);
H10K59/38 (EP,CN,KR,US);
G02B5/201 (EP,KR,US);
H10K50/125 (KR);
H10K50/84 (CN);
H10K50/844 (US);
H10K50/865 (CN,KR,US);
H10K59/121 (EP);
H10K59/35 (EP);
H10K59/352 (EP);
H10K59/353 (EP);
H10K59/8792 (EP);
H10K71/00 (US);
H10K71/135 (EP);
H10K59/1201 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2023/17] | H01L27/32, H01L51/52 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANZEIGETAFEL UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2023/17] | Englisch: | DISPLAY PANEL AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR | [2023/17] | Französisch: | PANNEAU D'AFFICHAGE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2023/17] | Eintritt in die regionale Phase | 18.10.2021 | Übersetzung eingereicht | 18.10.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.10.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 18.10.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.10.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.10.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.10.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2023/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAY]US2005121669 (KOBAYASHI HIDEKAZU [JP]); | [Y]US2005266763 (KIMURA HIDEYUKI [JP], et al); | [Y]US2016276416 (MA LIFEI [CN]); | [XI]US2018158882 (KIM HO-JIN [KR], et al); | [XY]US2019013495 (KIM SUK [KR], et al); | [A]US2019013363 (JOO SUN KYU [KR], et al); | [XYI]WO2020111101 (SONY CORP [JP]); | [E]WO2021254044 (BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD [CN], et al) |