EP4204182 - SYSTEM ZUM HALTEN, EINKLEMMEN UND POSITIONIEREN VON GEGENSTÄNDEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.03.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.09.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten CNC Ileri Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi Istanbul Trakya Serbest Bölgesi Ferhatpasa Serbest Bölge Mh. Begonya Sk. No:10/22 Çatalca/Istanbul / TR | [2023/27] | Erfinder | 01 /
GELLER, Yair Çatalca/ stanbul / TR | 02 /
GÖKI IK, Feza Çatalca/ stanbul / TR | [2023/27] | Vertreter | Jeck, Anton Jeck, Fleck & Partner mbB Patentanwälte Klingengasse 2 71665 Vaihingen/Enz / DE | [2023/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20951748.1 | 25.08.2020 | [2023/27] | WO2020TR50757 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022045990 | Datum: | 03.03.2022 | Sprache: | EN | [2022/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4204182 | Datum: | 05.07.2023 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.03.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2023/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | TR | 03.03.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.05.2024 | Klassifikation | IPC: | B23Q7/14, B25J9/00, B23Q1/00, B23Q3/10 | [2024/23] | CPC: |
B23Q1/0072 (EP,KR,US);
B23Q3/103 (EP,KR,US);
B25J9/0096 (EP)
|
Frühere IPC [2023/27] | B23Q7/14 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM ZUM HALTEN, EINKLEMMEN UND POSITIONIEREN VON GEGENSTÄNDEN | [2023/27] | Englisch: | SYSTEM FOR HOLD, CLAMP AND POSITION OBJECTS | [2023/27] | Französisch: | SYSTÈME POUR MAINTENIR, SERRER ET POSITIONNER DES OBJETS | [2023/27] | Eintritt in die regionale Phase | 27.03.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.03.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 27.03.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.03.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.03.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.03.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.09.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0858862 (STARK EMIL JR [AT]); | [A]WO2013125326 (KANEMATSU MINORU [JP]); | [A]JP5895337B ; | [A]US10635758 (PIVAC MARK [AU]) | Internationale Recherche | [A]EP0858862 (STARK EMIL JR [AT]); | [A]WO2013125326 (KANEMATSU MINORU [JP]); | [A]JP2019147214 (ADVANCED TELECOMMUNICATION RES INST INT) |