EP3907496 - DETEKTIONSVORRICHTUNG UND DETEKTIONSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 31.03.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.11.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 08.10.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.08.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wistron Corporation 21F, No.88, Sec.1, Hsintai 5th Rd. Hsichih New Taipei City 22181 / TW | [2021/45] | Erfinder | 01 /
Hsieh, Yi Fan 22181 Hsichih, New Taipei City / TW | 02 /
Chen, Yu-Lin 22181 Hsichih, New Taipei City / TW | 03 /
Chang, Yao-Tsung 22181 Hsichih, New Taipei City / TW | [2021/45] | Vertreter | 2K Patentanwälte Blasberg Kewitz & Reichel Partnerschaft mbB Schumannstrasse 27 60325 Frankfurt am Main / DE | [2021/45] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21150573.0 | 07.01.2021 | [2021/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | TW20200115198 | 07.05.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: TW 109115198 | [2021/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3907496 | Datum: | 10.11.2021 | Sprache: | EN | [2021/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.06.2021 | Klassifikation | IPC: | G01N21/64 | [2021/45] | CPC: |
G01N21/645 (EP);
G01N21/64 (CN);
G01N21/6486 (US);
B01L7/52 (CN,US);
G01J3/26 (EP);
G01J3/4406 (EP);
B01L2300/18 (US);
G01N2021/6419 (EP);
G01N2021/6471 (EP);
G01N2201/0636 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/49] |
Frühere [2021/45] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DETEKTIONSVORRICHTUNG UND DETEKTIONSVERFAHREN | [2021/45] | Englisch: | DETECTION DEVICE AND DETECTION METHOD | [2021/45] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION | [2021/45] | Prüfungsverfahren | 28.09.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.10.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/49] | 30.10.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.04.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.08.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.08.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IY]US2005030545 (TUSCHEL DAVID [US], et al); | [Y]JP5775252B ; | [A]US2019137400 (NGUYEN THUC-UYEN [US]) |