EP4050634 - SCHALTVORRICHTUNG ZUR STROMVERTEILUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.07.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.02.2023 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 29.07.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT, SK | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2022/35] | Erfinder | 01 /
BAVIKAR, Kapil 403602 Margoa / IN | 02 /
CHIKHALE, Ravindra 403602 Goa / IN | 03 /
INAMDAR, Sharvari 400708 Navi Mumbai / IN | 04 /
SHINDE, Deepak 422101 Nashik, Maharashtra / IN | 05 /
SONAWANE, Mahesh 410210 Navimumbai, Maharashtra / IN | 06 /
TIVARE, Pradip 403602 Margao, Goa / IN | [2022/35] | Vertreter | Patentanwaltskanzlei WILHELM & BECK Prinzenstraße 13 80639 München / DE | [2022/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21159336.3 | 25.02.2021 | [2022/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4050634 | Datum: | 31.08.2022 | Sprache: | EN | [2022/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4050634 | Datum: | 15.11.2023 | Sprache: | EN | [2023/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.09.2021 | Klassifikation | IPC: | H01H33/56, H01H33/12, // H01H31/00, H01H33/14, H01H33/666, H01H33/662, H02B13/035, H02B13/045 | [2022/35] | CPC: |
H01H33/56 (EP);
H01H33/122 (EP);
H01H2033/566 (EP);
H01H2033/6623 (EP);
H01H31/003 (EP);
H01H33/143 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/13] |
Frühere [2022/35] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHALTVORRICHTUNG ZUR STROMVERTEILUNG | [2022/35] | Englisch: | SWITCHING DEVICE FOR ELECTRIC POWER DISTRIBUTION | [2022/35] | Französisch: | DISPOSITIF DE COMMUTATION POUR LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | [2022/35] | Prüfungsverfahren | 17.02.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/13] | 17.02.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.07.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.10.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.10.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.10.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 15.11.2023 | CZ | 15.11.2023 | DK | 15.11.2023 | EE | 15.11.2023 | ES | 15.11.2023 | HR | 15.11.2023 | IT | 15.11.2023 | LT | 15.11.2023 | LV | 15.11.2023 | NL | 15.11.2023 | PL | 15.11.2023 | RO | 15.11.2023 | RS | 15.11.2023 | SE | 15.11.2023 | SK | 15.11.2023 | SM | 15.11.2023 | BG | 15.02.2024 | NO | 15.02.2024 | GR | 16.02.2024 | IS | 15.03.2024 | PT | 15.03.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/35] | AT | 15.11.2023 | |
CZ | 15.11.2023 | ||
DK | 15.11.2023 | ||
EE | 15.11.2023 | ||
ES | 15.11.2023 | ||
HR | 15.11.2023 | ||
LT | 15.11.2023 | ||
LV | 15.11.2023 | ||
NL | 15.11.2023 | ||
PL | 15.11.2023 | ||
RO | 15.11.2023 | ||
RS | 15.11.2023 | ||
SE | 15.11.2023 | ||
SM | 15.11.2023 | ||
BG | 15.02.2024 | ||
NO | 15.02.2024 | ||
GR | 16.02.2024 | ||
IS | 15.03.2024 | ||
PT | 15.03.2024 | ||
Frühere [2024/33] | AT | 15.11.2023 | |
DK | 15.11.2023 | ||
ES | 15.11.2023 | ||
HR | 15.11.2023 | ||
LT | 15.11.2023 | ||
LV | 15.11.2023 | ||
NL | 15.11.2023 | ||
PL | 15.11.2023 | ||
RS | 15.11.2023 | ||
SE | 15.11.2023 | ||
SM | 15.11.2023 | ||
BG | 15.02.2024 | ||
NO | 15.02.2024 | ||
GR | 16.02.2024 | ||
IS | 15.03.2024 | ||
PT | 15.03.2024 | ||
Frühere [2024/27] | AT | 15.11.2023 | |
ES | 15.11.2023 | ||
HR | 15.11.2023 | ||
LT | 15.11.2023 | ||
LV | 15.11.2023 | ||
NL | 15.11.2023 | ||
PL | 15.11.2023 | ||
RS | 15.11.2023 | ||
SE | 15.11.2023 | ||
BG | 15.02.2024 | ||
NO | 15.02.2024 | ||
GR | 16.02.2024 | ||
IS | 15.03.2024 | ||
PT | 15.03.2024 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 15.11.2023 | |
ES | 15.11.2023 | ||
LT | 15.11.2023 | ||
NL | 15.11.2023 | ||
BG | 15.02.2024 | ||
GR | 16.02.2024 | ||
IS | 15.03.2024 | ||
PT | 15.03.2024 | ||
Frühere [2024/21] | LT | 15.11.2023 | |
NL | 15.11.2023 | ||
BG | 15.02.2024 | ||
GR | 16.02.2024 | ||
IS | 15.03.2024 | ||
Frühere [2024/20] | GR | 16.02.2024 | |
IS | 15.03.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2004032169 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP], et al) [A] 1-15 * page 4, paragraph 5 - page 6, paragraph 1; figure 1 *; | [A]US2005056617 (ROKUNOHE TOSHIAKI [JP], et al) [A] 1-15 * page 4, paragraph 0043 - page 5, paragraph 0056; figures 6-9 *; | [A]JP2015089202 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [A] 1-15* page 5, paragraph 0017 - page 7, paragraph 0028; figures 1,2 * |