EP3848805 - WARMSTARTTECHNIK FÜR CLOUD-GEHOSTETE FUNKTIONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.05.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.06.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.09.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd. Huawei Cloud Data Center Jiaoxinggong Road Qianzhong Avenue Gui'an New District Guizhou 550025 / CN | [2022/13] |
Frühere [2021/28] | Für alle benannten Staaten HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Erfinder | 01 /
Zhang, Hong c/o Futurewei Technologies, Inc. 5340 Legacy Drive, Suite 175 Plano, Texas 75024 / US | 02 /
Fourie, Henry Louis c/o Futurewei Technologies, Inc. 5340 Legacy Drive, Suite 175 Plano, Texas 75024 / US | 03 /
Sunavala, Farhad P. c/o Futurewei Technologies, Inc. 5340 Legacy Drive, Suite 175 Plano, Texas 75024 / US | [2021/28] | Vertreter | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2021/28] | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstraße 33 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21160109.1 | 31.08.2018 | [2021/28] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762553637P | 01.09.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762553637 P | US201815878318 | 23.01.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201815878318 | [2021/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3848805 | Datum: | 14.07.2021 | Sprache: | EN | [2021/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.05.2021 | Klassifikation | IPC: | G06F9/50 | [2021/28] | CPC: |
H04L67/10 (EP,US);
H04L41/5041 (US);
G06F9/45558 (US);
G06F9/5072 (EP);
G06F9/547 (US);
H04L41/147 (US);
H04L41/5048 (EP,US);
G06F2009/45562 (US);
G06F2009/45595 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WARMSTARTTECHNIK FÜR CLOUD-GEHOSTETE FUNKTIONEN | [2021/28] | Englisch: | WARM START TECHNIQUE FOR CLOUD-HOSTED FUNCTIONS | [2021/28] | Französisch: | TECHNIQUE DE DÉMARRAGE À CHAUD POUR DES FONCTIONS HÉBERGÉES EN NUAGE | [2021/28] | Prüfungsverfahren | 02.03.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/28] | 14.01.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.05.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.09.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.02.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.06.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.11.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.03.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.04.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.08.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP18804218.8 / EP3475856 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.09.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2016188377 (THIMMAPPA MOHAN [US], et al); | [XI]US2017090961 (WAGNER TIMOTHY ALLEN [US], et al); | [X]US2017177860 (SUAREZ ANTHONY JOSEPH [US], et al) |