Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2023403509 | Globale Akte | 14.12.2023 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201962855895 | 31.05.2019 | US202017019845 | 14.09.2020 | US202318235291 | 17.08.2023 | US201916586002 | 27.09.2019 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11785387 | Globale Akte | 10.10.2023 | B2 | US2020413197 | 31.12.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201962855895 | 31.05.2019 | US202017019845 | 14.09.2020 | US201916586002 | 27.09.2019 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10904029 | Globale Akte | 26.01.2021 | B2 | US2020382332 | 03.12.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10779085 | Globale Akte | 15.09.2020 | B1 | Prioritätsnummer | Datum | US201962855895 | 31.05.2019 | US201916586002 | 27.09.2019 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR20240073144 | Globale Akte | 24.05.2024 | A | Prioritätsnummer | Datum | KR20227001521 | 24.03.2020 | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | US201916586002 | 27.09.2019 | WO2020US24390 | 24.03.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR102666493B | Globale Akte | 20.05.2024 | B1 | KR20220010589 | 25.01.2022 | A | Prioritätsnummer | Datum | KR20217021047 | 24.03.2020 | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | US201916586002 | 27.09.2019 | WO2020US24390 | 24.03.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR102353685B | Globale Akte | 19.01.2022 | B1 | KR20210087572 | 12.07.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | KR20207031319 | 24.03.2020 | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | US201916586002 | 27.09.2019 | WO2020US24390 | 24.03.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR102275853B | Globale Akte | 12.07.2021 | B1 | KR20200138796 | 10.12.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | US201916586002 | 27.09.2019 | WO2020US24390 | 24.03.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2023062082 | Globale Akte | 02.05.2023 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2021026630 | 22.02.2021 | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | JP2022014389 | 01.02.2022 | US201916586002 | 27.09.2019 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP7231767B | Globale Akte | 01.03.2023 | B2 | JP2022058822 | 12.04.2022 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2021026630 | 22.02.2021 | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | US201916586002 | 27.09.2019 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6934577B | Globale Akte | 15.09.2021 | B2 | JP2021519987 | 12.08.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | US201916586002 | 27.09.2019 | WO2020US24390 | 24.03.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3769200 | Globale Akte | 27.01.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | US201916586002 | 27.09.2019 | WO2020US24390 | 24.03.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN112965597 | Globale Akte | 15.06.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | US201916586002 | 27.09.2019 | CN202080002596 | 24.03.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN112506346B | Globale Akte | 23.12.2022 | B | CN112506346 | 16.03.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | US201916586002 | 27.09.2019 | CN202080002596 | 24.03.2020 | WO2020US24390 | 24.03.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN112334862 | Globale Akte | 05.02.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | US201916586002 | 27.09.2019 | WO2020US24390 | 24.03.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2024205162 | Globale Akte | 15.08.2024 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201916584743 | 26.09.2019 | AU2021261941 | 05.11.2021 | AU2024205162 | 29.07.2024 | US201962855895 | 31.05.2019 | AU2020257092 | 24.03.2020 | US201916586002 | 27.09.2019 | WO2020US24390 | 24.03.2020 | AU2023203357 | 30.05.2023 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2023203357B | Globale Akte | 30.05.2024 | B2 | AU2023203357 | 29.06.2023 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201916584743 | 26.09.2019 | AU2021261941 | 05.11.2021 | US201962855895 | 31.05.2019 | AU2020257092 | 24.03.2020 | US201916586002 | 27.09.2019 | WO2020US24390 | 24.03.2020 | AU2023203357 | 30.05.2023 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2021261941B | Globale Akte | 30.03.2023 | B2 | AU2021261941 | 02.12.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | AU2021261941 | 05.11.2021 | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | AU2020257092 | 24.03.2020 | US201916586002 | 27.09.2019 | WO2020US24390 | 24.03.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2021201403B | Globale Akte | 04.11.2021 | B2 | AU2021201403 | 25.03.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | AU2021201403 | 04.03.2021 | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | AU2020257092 | 24.03.2020 | US201916586002 | 27.09.2019 | WO2020US24390 | 24.03.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2020257092B | Globale Akte | 09.09.2021 | B2 | AU2020257092 | 17.12.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | US201916586002 | 27.09.2019 | WO2020US24390 | 24.03.2020 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3869312 | Globale Akte | 25.08.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP20719301 | 24.03.2020 | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | US201916586002 | 27.09.2019 | WO2020US24390 | 24.03.2020 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2020242563 | Globale Akte | 03.12.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | US201916586002 | 27.09.2019 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP7019081B | Globale Akte | 14.02.2022 | B2 | JP2021101340 | 08.07.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201916584743 | 26.09.2019 | US201962855895 | 31.05.2019 | US201916586002 | 27.09.2019 | Art | Stammanmeldung | EP3769200 |