Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP3855125 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP3855125



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 3303
27.01.2025 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter Recherche / Prüfung 1
13.01.2025 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
13.01.2025 Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders Recherche / Prüfung 2
29.04.2024 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
29.04.2024 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 3
29.04.2024 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 1
29.04.2024 Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
29.04.2024 Beschreibung Recherche / Prüfung 1
29.04.2024 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
29.04.2024 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 3
03.01.2024 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 7
03.01.2024 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
05.12.2023 Prüfungsbeginn Recherche / Prüfung 1
15.02.2023 Antwort auf Nachfrage nach dem Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
01.02.2023 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
01.02.2023 Anfrage nach dem Bearbeitungsstand der Akte Recherche / Prüfung 1
01.02.2023 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
28.01.2022 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
28.01.2022 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 3
28.01.2022 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 3
28.01.2022 Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen Recherche / Prüfung 4
28.01.2022 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
26.08.2021 Dokument die Vertretung betreffend Recherche / Prüfung 3
02.08.2021 Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung Recherche / Prüfung 2
30.06.2021 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 2
22.06.2021 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
22.06.2021 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 6
22.06.2021 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 3
22.06.2021 Informationen zur Recherchenstrategie Recherche / Prüfung 1
07.06.2021 Recherchebeginn Recherche / Prüfung 1
10.03.2021 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
10.03.2021 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
10.03.2021 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
10.03.2021 Beschreibung Recherche / Prüfung 122
10.03.2021 Erfindernennung Recherche / Prüfung 2
10.03.2021 Zeichnungen Recherche / Prüfung 72
10.03.2021 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 6
23.09.2013 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 215
23.09.2013 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 167
23.09.2013 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 144
23.09.2013 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 225
23.09.2013 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 305
23.09.2013 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 141
23.09.2013 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 187
23.09.2013 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 241
23.09.2013 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 215
23.09.2013 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 210
23.09.2013 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 205
23.09.2013 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 169
23.09.2013 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 143
23.09.2013 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 255
23.09.2013 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 212