EP4056280 - ANTRIEBSSTRANGANORDNUNG FÜR EINEN WALZENBRECHER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.08.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 12.08.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.08.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.09.2023 [2023/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sandvik SRP AB 233 81 Svedala / SE | [2022/37] | Erfinder | 01 /
Ueberberg, Rolf 233 81 Svedala / SE | 02 /
Bender, Maik 233 81 Svedala / SE | 03 /
Fischer, Udo 233 81 Svedala / SE | 04 /
Ring, Tobias 233 81 Svedala / SE | 05 /
Nussbaumer, Robert 233 81 Svedala / SE | [2022/37] | Vertreter | Sandvik Sandvik Intellectual Property AB 811 81 Sandviken / SE | [2022/37] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21162057.0 | 11.03.2021 | [2022/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4056280 | Datum: | 14.09.2022 | Sprache: | EN | [2022/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.09.2021 | Klassifikation | IPC: | B02C4/02, B02C4/08, B02C4/32, B02C4/42 | [2022/37] | CPC: |
B02C4/02 (EP);
B02C4/08 (EP);
B02C4/32 (EP);
B02C4/42 (EP);
B02C4/423 (EP);
B02C4/426 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/37] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANTRIEBSSTRANGANORDNUNG FÜR EINEN WALZENBRECHER | [2022/37] | Englisch: | A DRIVE TRAIN ASSEMBLY FOR A ROLL CRUSHER | [2022/37] | Französisch: | AGENCEMENT D'ENTRAÎNEMENT POUR UN BROYEUR ROTATIF | [2022/37] | Prüfungsverfahren | 15.03.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/36] | 20.04.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2023/36] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2023 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]CN101722079B (YAOLING QIAN) [A] 1-15 * abstract *; | [XA]US2012132739 (PUSHECK BERNARD [US], et al) [X] 1-4,6,14,15 * paragraphs [0015] - [0026]; figures 1-6 * [A] 5,7-13; | [A]DE202016101205U (CRUSH + SIZE TECH GMBH & CO KG [DE]) [A] 1,14* paragraphs [0011] - [0018] - [0025] - [0035] - [0040] - [0051]; figures 1-8 * |