EP3885298 - KREUZSPULEN HERSTELLENDE TEXTILMASCHINE BZW. VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER KREUZSPULEN HERSTELLENDEN TEXTILMASCHINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.11.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.04.2022 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 27.08.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: NL | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG Carlstr. 60 52531 Übach-Palenberg / DE | [2021/39] | Erfinder | 01 /
Schiffers, Philipp Vossemer Str. 33c 41812 Erkelenz / DE | 02 /
Wassen, Harald Friedensstraße 44 41366 Schwalmtal / DE | 03 /
Sprecher, Jonathan Eckenberger Str. 38 52066 Aachen / DE | 04 /
Prediger, Eduard Ferdinandstr. 20 41061 Mönchengladbach / DE | 05 /
Spitzer, Michael Bahnhofstr. 35 52156 Monschau-Kalterherberg / DE | 06 /
Brakensiek, Prof. Dr. Dirk Wilhelm-Lehmbruck-Str. 50 41470 Neuss / DE | [2021/39] | Vertreter | Schniedermeyer, Markus Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG Patentabteilung Carlstraße 60 52531 Übach-Palenberg / DE | [2021/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21164438.0 | 24.03.2021 | [2021/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE202010108339 | 26.03.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102020108339 | [2021/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3885298 | Datum: | 29.09.2021 | Sprache: | DE | [2021/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3885298 | Datum: | 20.03.2024 | Sprache: | DE | [2024/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.08.2021 | Klassifikation | IPC: | B65H67/06 | [2021/39] | CPC: |
B65H67/068 (EP,CN,US);
B65H51/16 (CN);
B65H67/0405 (US);
B65H67/0417 (CN);
B65H67/063 (EP,US);
B65H67/064 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/18] |
Frühere [2021/39] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KREUZSPULEN HERSTELLENDE TEXTILMASCHINE BZW. VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER KREUZSPULEN HERSTELLENDEN TEXTILMASCHINE | [2021/39] | Englisch: | TEXTILE MACHINE PRODUCING CROSS-WOUND BOBBINS AND METHOD FOR OPERATING A TEXTILE MACHINE FOR CREATING CROSS-WOUND BOBBINS | [2021/39] | Französisch: | MACHINE TEXTILE FABRIQUANT DES BOBINES CROISÉES ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UNE MACHINE TEXTILE FABRIQUANT DES BOBINES CROISÉES | [2021/39] | Prüfungsverfahren | 02.03.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.03.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/18] | 29.03.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.11.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.02.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.02.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.02.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BG | 20.03.2024 | FI | 20.03.2024 | HR | 20.03.2024 | LT | 20.03.2024 | LV | 20.03.2024 | NL | 20.03.2024 | SE | 20.03.2024 | NO | 20.06.2024 | RS | 20.06.2024 | GR | 21.06.2024 | [2024/41] |
Frühere [2024/37] | BG | 20.03.2024 | |
FI | 20.03.2024 | ||
HR | 20.03.2024 | ||
LT | 20.03.2024 | ||
LV | 20.03.2024 | ||
SE | 20.03.2024 | ||
NO | 20.06.2024 | ||
RS | 20.06.2024 | ||
GR | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/36] | BG | 20.03.2024 | |
FI | 20.03.2024 | ||
HR | 20.03.2024 | ||
LT | 20.03.2024 | ||
LV | 20.03.2024 | ||
NO | 20.06.2024 | ||
RS | 20.06.2024 | ||
GR | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/35] | BG | 20.03.2024 | |
FI | 20.03.2024 | ||
HR | 20.03.2024 | ||
LT | 20.03.2024 | ||
NO | 20.06.2024 | ||
RS | 20.06.2024 | ||
GR | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/33] | LT | 20.03.2024 | |
NO | 20.06.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]DE2816418 (STAHLECKER FRITZ, et al) [AD] 1-12* pages 9-12; figure 1 *; | [X]EP3382072 (RIETER AG MASCHF [CH]) [X] 1-12 * paragraphs [0007] - [0009] - [0015] , [0020] , [0021] , [0029] , [0031] * | vom Anmelder | DE2816418 | EP0593808 | DE4402143 | DE19905856 | DE4443818 | DE102007057921 | DE102004012254 | DE102017129700 |