EP3920003 - POSITIONIERUNGSVERFAHREN UND -EINRICHTUNG, AUTONOM FAHRENDES FAHRZEUG, ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG UND SPEICHERMEDIUM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 17.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 28.10.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.11.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2024 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 19.06.2024 [2024/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BEIJING BAIDU NETCOM SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD. 2/F Baidu Campus No. 10 Shangdi 10th Street Haidian District Beijing 100085 / CN | [N/P] |
Frühere [2021/49] | Für alle benannten Staaten BEIJING BAIDU NETCOM SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD. 2/F Baidu Campus No.10 Shangdi 10th Street Haidian District Beijing 100085 / CN | Erfinder | 01 /
DING, Wendong Haidian Distict, Beijing / CN | 02 /
RUI, Xiaofei Haidian Distict, Beijing / CN | 03 /
WANG, Gang Haidian Distict, Beijing / CN | 04 /
SONG, Shiyu Sunnyvale, CA 94089 / US | [2021/49] | Vertreter | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Frühere [2021/49] | Lam, Alvin, et al Maucher Jenkins 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21164864.7 | 25.03.2021 | [2021/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202010497244 | 02.06.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202010497244 | [2021/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3920003 | Datum: | 08.12.2021 | Sprache: | EN | [2021/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.09.2021 | Klassifikation | IPC: | G05D1/02, G01C21/16, B60W60/00, G01S17/931, G06T7/00 | [2021/49] | CPC: |
G05D1/0246 (EP,US);
B60W60/001 (EP,KR,US);
G01C21/165 (CN,KR);
B60W30/18072 (KR);
B60W40/02 (KR);
G01C21/1656 (EP);
G01C21/18 (EP,CN,KR);
G01C21/20 (CN,KR);
G01C21/28 (CN,KR);
G05D1/027 (EP);
G05D1/0272 (EP);
G06F18/25 (US);
G06V20/56 (CN,KR,US);
B60W2050/0005 (KR);
B60W2050/002 (EP);
B60W2050/005 (KR);
B60W2420/403 (EP,KR,US);
B60W2420/905 (EP);
B60W2422/70 (US);
B60W2520/28 (EP,KR,US);
B60W2556/25 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/49] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POSITIONIERUNGSVERFAHREN UND -EINRICHTUNG, AUTONOM FAHRENDES FAHRZEUG, ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG UND SPEICHERMEDIUM | [2021/49] | Englisch: | POSITIONING METHOD AND APPARATUS, AUTONOMOUS DRIVING VEHICLE, ELECTRONIC DEVICE AND STORAGE MEDIUM | [2021/49] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE POSITIONNEMENT, VÉHICULE DE CONDUITE AUTONOME, DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE ET SUPPORT DE STOCKAGE | [2021/49] | Prüfungsverfahren | 25.03.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/49] | 19.05.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.11.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.02.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.02.2024 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 10.04.2024 geplant war | 15.02.2024 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2024/25] | 15.02.2024 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/25] | 10.04.2024 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2024 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]US2017124781 (DOUILLARD BERTRAND ROBERT [US], et al) [X] 1,2,9,10,12-15 * paragraphs [0051] - [0054] - [0068] - [0071] - [0075] , [ 104] - [0106]; figures 1,4,22 * [Y] 4-6 [I] 3,7,8,11; | [IY]US2019368879 (ROUMELIOTIS STERGIOS I [US], et al) [I] 1-3,7-15 * paragraphs [0029] - [0046] - [0077] - [0080] - [0094] , [0095] , [0105] - [0109]; figure 2 * [Y] 4-6; | [Y] - USENKO VLADYSLAV ET AL, "Direct visual-inertial odometry with stereo cameras", 2016 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION (ICRA), IEEE, (20160516), doi:10.1109/ICRA.2016.7487335, pages 1885 - 1892, XP032908405 [Y] 4-6 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICRA.2016.7487335 | [IY] - LIU JINXU ET AL, "Visual-Inertial Odometry Tightly Coupled with Wheel Encoder Adopting Robust Initialization and Online Extrinsic Calibration", 2019 IEEE/RSJ INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT ROBOTS AND SYSTEMS (IROS), IEEE, (20191103), doi:10.1109/IROS40897.2019.8967607, pages 5391 - 5397, XP033695187 [I] 1-3,7-15 * the whole document * [Y] 4-6 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/IROS40897.2019.8967607 | [IY] - PENG GANG ET AL, "Robust tightly-coupled pose estimation based on monocular vision, inertia and wheel speed", ARXIV.ORG, CORNELL UNIVERSITY LIBRARY, 201 OLIN LIBRARY CORNELL UNIVERSITY ITHACA, NY 14853, (20200303), XP081613584 [I] 1-3,7-15 * the whole document * [Y] 4-6 |