15.08.2024 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 18.09.2024 [2024/38] |
02.08.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] |
26.07.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.08.2024 [2024/35] |
12.07.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] |
31.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.07.2024 [2024/27] |
19.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.05.2024 [2024/21] |
12.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.05.2024 [2024/20] |
08.09.2023 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 11.10.2023 [2023/41] |
05.09.2023 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
05.09.2023 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
05.09.2023 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
06.06.2023 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
07.04.2023 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
07.04.2023 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 10.05.2023 [2023/19] |
07.04.2023 |
Änderung - benannte Staaten |
veröffentlicht am 10.05.2023 [2023/19] |
20.03.2023 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
02.09.2022 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 05.10.2022 [2022/40] |
29.03.2021 |
Änderung - Vertreter |
|