EP4068551 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR VORHERSAGE EINES AUSFALLS IN EINEM STROMNETZ IN ECHTZEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 08.09.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.06.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.04.2023 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 02.09.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.08.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 18.09.2024 [2024/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2022/40] | Erfinder | 01 /
Ranganathan Sathyanarayana, Bharadwaj 560082 Bangalore, Karnataka / IN | [2022/40] | Vertreter | Patentanwaltskanzlei WILHELM & BECK Prinzenstraße 13 80639 München / DE | [2022/40] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21165553.5 | 29.03.2021 | [2022/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4068551 | Datum: | 05.10.2022 | Sprache: | EN | [2022/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4068551 | Datum: | 11.10.2023 | Sprache: | EN | [2023/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.10.2021 | Klassifikation | IPC: | H02J3/00, H02J13/00 | [2022/40] | CPC: |
H02J13/00002 (EP);
G05B23/0283 (US);
G06N20/00 (US);
G06Q50/06 (US);
H02J3/001 (EP);
H02J2203/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/19] |
Frühere [2022/40] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR VORHERSAGE EINES AUSFALLS IN EINEM STROMNETZ IN ECHTZEIT | [2022/40] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR PREDICTING FAILURE IN A POWER SYSTEM IN REAL-TIME | [2022/40] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE PRÉDICTION DE DÉFAILLANCE DANS UN SYSTÈME D'ALIMENTATION EN TEMPS RÉEL | [2022/40] | Prüfungsverfahren | 03.04.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/19] | 03.04.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 07.06.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.09.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.09.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.09.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 12.07.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 11.10.2023 | ES | 11.10.2023 | HR | 11.10.2023 | PL | 11.10.2023 | RO | 11.10.2023 | RS | 11.10.2023 | SK | 11.10.2023 | SM | 11.10.2023 | NO | 11.01.2024 | GR | 12.01.2024 | IS | 11.02.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/35] | CZ | 11.10.2023 | |
ES | 11.10.2023 | ||
HR | 11.10.2023 | ||
PL | 11.10.2023 | ||
RO | 11.10.2023 | ||
RS | 11.10.2023 | ||
SM | 11.10.2023 | ||
NO | 11.01.2024 | ||
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
Frühere [2024/33] | ES | 11.10.2023 | |
HR | 11.10.2023 | ||
PL | 11.10.2023 | ||
RS | 11.10.2023 | ||
SM | 11.10.2023 | ||
NO | 11.01.2024 | ||
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
Frühere [2024/27] | ES | 11.10.2023 | |
HR | 11.10.2023 | ||
PL | 11.10.2023 | ||
RS | 11.10.2023 | ||
NO | 11.01.2024 | ||
GR | 12.01.2024 | ||
IS | 11.02.2024 | ||
Frühere [2024/20] | GR | 12.01.2024 | |
IS | 11.02.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2012078436 (PATEL SURESHCHANDRA B [CA]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]EP3422517 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US2020119556 (SHI DI [US], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US2020184308 (LI FANGXING [US], et al) [A] 1-15* the whole document * |