blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP3878495

EP3878495 - WEGWERFBARER, MEHRFACH VERWENDBARER INJEKTIONSSTIFT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPatent erteilt
Status aktualisiert am  10.05.2024
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  08.01.2024
FrüherePrüfungsantrag gestellt
Status aktualisiert am  17.12.2021
FrühereAnmeldung veröffentlicht
Status aktualisiert am  13.08.2021
Letztes Ereignis   Tooltip23.03.2025Neuer Eintrag: Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme + Frist 
AnmelderFür alle benannten Staaten
Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive
Franklin Lakes, NJ 07417-1880 / US
[2021/37]
Erfinder01 / CRONENBERG, Richard
108 Kohout Drive
Mahwah, NJ 07430 / US
02 / QUINN, Michael
42 Tiffany Drive
East Hanover, NJ 07936 / US
 [2021/37]
VertreterVossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB
Siebertstraße 3
81675 München / DE
[2021/37]
Anmeldenummer, Anmeldetag21167306.615.03.2012
[2021/37]
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS201161457391P16.03.2011         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161457391 P
[2021/37]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP3878495
Datum:15.09.2021
Sprache:EN
[2021/37]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP3878495
Datum:12.06.2024
Sprache:EN
[2024/24]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP28.06.2021
KlassifikationIPC:A61M5/315, A61M5/20, A61M5/24
[2021/37]
CPC:
A61M5/31541 (EP,CN,RU,US); A61M5/178 (CN); A61M3/00 (RU);
A61M5/31501 (CN); A61M5/31511 (CN); A61M5/31525 (CN);
A61M5/31528 (EP,US); A61M5/31533 (RU); A61M5/31535 (EP,US);
A61M5/31548 (CN); A61M5/31551 (EP,RU,US); A61M5/31566 (CN);
A61M5/31575 (EP,US); A61M5/31576 (CN); A61M5/31585 (EP,RU,US);
A61M2005/2407 (EP,US); A61M2005/3126 (CN); A61M2005/3152 (EP,US);
A61M2205/581 (EP,US); A61M2205/582 (EP,US) (-)
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2022/03]
Frühere [2021/37]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:WEGWERFBARER, MEHRFACH VERWENDBARER INJEKTIONSSTIFT[2021/37]
Englisch:MULTIPLE USE DISPOSABLE INJECTION PEN[2021/37]
Französisch:STYLO D'INJECTION JETABLE À USAGE MULTIPLE[2021/37]
Prüfungsverfahren15.12.2021Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
15.12.2021Prüfungsantrag gestellt  [2022/03]
15.12.2021Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist
09.01.2024Ankündigung der Patenterteilung
02.05.2024Erteilungsgebühr entrichtet
02.05.2024Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
02.05.2024Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Stammanmeldung(en)   TooltipEP12757996.9  / EP2686041
EP17210309.5  / EP3323449
EP19173304.7  / EP3542843
Teilanmeldung(en)EP24181357.5  / EP4410330
Einspruch (Einsprüche)Einsprechende(r)01  12.03.2025  13.03.2025  ADMISSIBLE
Inspicos P/S
Agern Allé 24
2970 Hørsholm / DK
Vertreter des Einsprechenden
Inspicos P/S
Agern Allé 24
2970 Hørsholm / DK
 [2025/16]
24.03.2025Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen
Entrichtete GebührenJahresgebühr
08.05.2021Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
08.05.2021Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
08.05.2021Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
08.05.2021Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
08.05.2021Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
08.05.2021Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
08.05.2021Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09
08.05.2021Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10
23.03.2022Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11
21.03.2023Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12
20.03.2024Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipBG12.06.2024
EE12.06.2024
HR12.06.2024
LV12.06.2024
RO12.06.2024
SK12.06.2024
SM12.06.2024
RS12.09.2024
GR13.09.2024
IS12.10.2024
PT14.10.2024
[2025/10]
Frühere [2025/09]BG12.06.2024
EE12.06.2024
HR12.06.2024
LV12.06.2024
RS12.09.2024
GR13.09.2024
IS12.10.2024
PT14.10.2024
Frühere [2025/03]BG12.06.2024
HR12.06.2024
LV12.06.2024
RS12.09.2024
GR13.09.2024
PT14.10.2024
Frühere [2024/49]BG12.06.2024
HR12.06.2024
LV12.06.2024
RS12.09.2024
GR13.09.2024
Frühere [2024/47]BG12.06.2024
HR12.06.2024
GR13.09.2024
Angeführte Dokumente:Recherche[A]WO0110484  (BECTON DICKINSON CO [US], et al);
 [Y]US2005113765  (VEASEY ROBERT F [GB], et al);
 [Y]US2007244436  (SAIKI MASARU [JP]);
 [Y]US2008027397  (DERUNTZ OTTO D [US], et al);
 [Y]US2008195057  (GRAF RONEY [CH], et al)
PrüfungWO2013116951
EinspruchUS2005177116
 US2007016143
 WO2011068531
 WO2012017036
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.