Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10457544 | Globale Akte | 29.10.2019 | B2 | US2018179048 | 28.06.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2016EP63611 | 14.06.2016 | DE102015210919 | 15.06.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR102036429B | Globale Akte | 24.10.2019 | B1 | KR20180030784 | 26.03.2018 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2016EP63611 | 14.06.2016 | DE102015210919 | 15.06.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6668385B | Globale Akte | 18.03.2020 | B2 | JP2018521576 | 02.08.2018 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2016EP63611 | 14.06.2016 | DE102015210919 | 15.06.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3878803 | Globale Akte | 15.09.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2016EP63611 | 14.06.2016 | DE102015210919 | 15.06.2015 | EP16729884 | 14.06.2016 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3878801 | Globale Akte | 15.09.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2016EP63611 | 14.06.2016 | DE102015210919 | 15.06.2015 | EP16729884 | 14.06.2016 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3308555 | Globale Akte | 07.07.2021 | B1 | EP3308555 | 18.04.2018 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | WO2016EP63611 | 14.06.2016 | DE102015210919 | 15.06.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN107925825B | Globale Akte | 19.06.2020 | B | CN107925825 | 17.04.2018 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2016EP63611 | 14.06.2016 | DE102015210919 | 15.06.2015 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3878804 | Globale Akte | 15.09.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2016EP63611 | 14.06.2016 | DE102015210919 | 15.06.2015 | EP16729884 | 14.06.2016 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2016202790 | Globale Akte | 09.02.2017 | A3 | WO2016202790 | 22.12.2016 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | DE102015210919 | 15.06.2015 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2020051428 | Globale Akte | 02.04.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE102015210919 | 15.06.2015 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE102015210919 | 15.12.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102015210919 | 15.06.2015 | Art | Stammanmeldung | EP3308555 |