EP3920341 - STECKVERBINDER UND STECKVERBINDERANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.08.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.11.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SE | veröffentlicht am 11.09.2024 [2024/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tyco Electronics Japan G.K. 5-8, Hisamoto 3-chome Takatsu-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 213-8535 / JP | Für alle benannten Staaten Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1, Toyota-cho Toyota-shi Aichi-Ken Aichi 471-8571 / JP | [2021/49] | Erfinder | 01 /
Yamane, Tomokazu Kawasaki, 213-8535 / JP | 02 /
Komatsu, Seiji Kawasaki, 213-8535 / JP | 03 /
Tokitsu, Ryutaro Toyota, 471-8571 / JP | 04 /
Matsuo, Kensuke Toyota, 471-8571 / JP | [2021/49] | Vertreter | Johnstone, Douglas Ian, et al Baron Warren Redfern 1000 Great West Road Brentford TW8 9DW / GB | [2021/49] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21175150.8 | 21.05.2021 | [2021/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20200097183 | 03.06.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2020097183 | [2021/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3920341 | Datum: | 08.12.2021 | Sprache: | EN | [2021/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3920341 | Datum: | 07.02.2024 | Sprache: | EN | [2024/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.10.2021 | Klassifikation | IPC: | H01R13/629, H01R13/641, H01H9/08, H01H9/10, H01H85/20, // H01R13/696, H01R13/70, H01H85/02 | [2023/35] | CPC: |
H01R13/62938 (EP,US);
H01H9/26 (CN);
H01H85/203 (EP);
H01H85/2045 (EP);
H01H9/10 (CN);
H01H9/102 (EP);
H01R13/02 (CN);
H01R13/40 (CN);
H01R13/631 (CN);
H01R13/64 (US);
H01R13/641 (EP);
H01R13/68 (CN);
H01R24/00 (CN);
H01H2009/108 (EP);
H01H85/0241 (EP);
|
Frühere IPC [2021/49] | H01R13/629, H01R13/641, H01H9/08, // H01R13/696, H01R13/70 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STECKVERBINDER UND STECKVERBINDERANORDNUNG | [2021/49] | Englisch: | CONNECTOR AND CONNECTOR ASSEMBLY | [2021/49] | Französisch: | CONNECTEUR ET ENSEMBLE CONNECTEUR | [2021/49] | Prüfungsverfahren | 21.05.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/49] | 01.06.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.08.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.12.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.12.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.12.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 07.02.2024 | BG | 07.02.2024 | ES | 07.02.2024 | FI | 07.02.2024 | HR | 07.02.2024 | LT | 07.02.2024 | LV | 07.02.2024 | NL | 07.02.2024 | PL | 07.02.2024 | SE | 07.02.2024 | NO | 07.05.2024 | RS | 07.05.2024 | GR | 08.05.2024 | IS | 07.06.2024 | PT | 07.06.2024 | [2024/37] |
Frühere [2024/36] | AT | 07.02.2024 | |
BG | 07.02.2024 | ||
ES | 07.02.2024 | ||
FI | 07.02.2024 | ||
HR | 07.02.2024 | ||
LT | 07.02.2024 | ||
LV | 07.02.2024 | ||
NL | 07.02.2024 | ||
PL | 07.02.2024 | ||
NO | 07.05.2024 | ||
RS | 07.05.2024 | ||
GR | 08.05.2024 | ||
IS | 07.06.2024 | ||
PT | 07.06.2024 | ||
Frühere [2024/35] | AT | 07.02.2024 | |
BG | 07.02.2024 | ||
ES | 07.02.2024 | ||
FI | 07.02.2024 | ||
HR | 07.02.2024 | ||
LT | 07.02.2024 | ||
NL | 07.02.2024 | ||
NO | 07.05.2024 | ||
RS | 07.05.2024 | ||
GR | 08.05.2024 | ||
IS | 07.06.2024 | ||
Frühere [2024/33] | LT | 07.02.2024 | |
NO | 07.05.2024 | ||
IS | 07.06.2024 | ||
Frühere [2024/32] | IS | 07.06.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]EP2811586 (JAPAN AVIATION ELECTRON [JP]) | vom Anmelder | JP2002343169 |