EP3944326 - VERTIKALE NICHTFLÜCHTIGE SPEICHERVORRICHTUNG MIT SPEICHERZELLENKETTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.06.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.01.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.11.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.09.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.04.2022 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 24.12.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SI | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 / KR | [2022/04] | Erfinder | 01 /
KIM, Jinhong 16678 Gyeonggi-do / KR | 02 /
KIM, Seyun 16678 Gyeonggi-do / KR | 03 /
CHO, Youngjin 16678 Gyeonggi-do / KR | [2022/04] | Vertreter | Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | [2022/04] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21180142.8 | 17.06.2021 | [2022/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20200089858 | 20.07.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20200089858 | [2022/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3944326 | Datum: | 26.01.2022 | Sprache: | EN | [2022/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3944326 | Datum: | 12.07.2023 | Sprache: | EN | [2023/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.11.2021 | Klassifikation | IPC: | H10B80/00, G11C13/00, H10B63/00 | [2023/07] | CPC: |
G11C13/0007 (EP,US);
H10B63/30 (KR);
H10B43/35 (CN);
H10B63/84 (EP,US);
G11C11/5685 (US);
G11C13/0026 (US);
G11C13/003 (EP);
G11C13/0069 (EP,US);
H01L27/0688 (KR);
H10B43/20 (CN);
H10B63/34 (EP,US);
H10N70/20 (KR);
H10N70/24 (EP);
H10N70/25 (EP);
H10N70/826 (US);
H10N70/8265 (EP);
H10N70/881 (KR);
H10N70/883 (EP);
H10N70/8833 (EP,US);
H10N70/8836 (US);
G11C13/004 (EP);
G11C13/0097 (EP);
G11C2213/50 (EP);
G11C2213/79 (EP);
G11C2213/82 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2022/04] | H01L27/24, G11C13/00, H01L45/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/18] |
Frühere [2022/04] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERTIKALE NICHTFLÜCHTIGE SPEICHERVORRICHTUNG MIT SPEICHERZELLENKETTE | [2022/04] | Englisch: | VERTICAL NONVOLATILE MEMORY DEVICE INCLUDING MEMORY CELL STRING | [2022/04] | Französisch: | DISPOSITIF DE MÉMOIRE NON VOLATILE VERTICAL COMPRENANT UNE CHAÎNE DE CELLULES DE MÉMOIRE | [2022/04] | Prüfungsverfahren | 31.03.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/18] | 31.03.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 27.09.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.11.2022 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 13.01.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.05.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.05.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.05.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 15.04.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.06.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 12.07.2023 | CZ | 12.07.2023 | DK | 12.07.2023 | EE | 12.07.2023 | ES | 12.07.2023 | FI | 12.07.2023 | HR | 12.07.2023 | IT | 12.07.2023 | LT | 12.07.2023 | LV | 12.07.2023 | NL | 12.07.2023 | PL | 12.07.2023 | RO | 12.07.2023 | RS | 12.07.2023 | SE | 12.07.2023 | SI | 12.07.2023 | SK | 12.07.2023 | SM | 12.07.2023 | NO | 12.10.2023 | GR | 13.10.2023 | IS | 12.11.2023 | PT | 13.11.2023 | [2024/36] |
Frühere [2024/27] | AT | 12.07.2023 | |
CZ | 12.07.2023 | ||
DK | 12.07.2023 | ||
EE | 12.07.2023 | ||
ES | 12.07.2023 | ||
FI | 12.07.2023 | ||
HR | 12.07.2023 | ||
IT | 12.07.2023 | ||
LT | 12.07.2023 | ||
LV | 12.07.2023 | ||
NL | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RO | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SE | 12.07.2023 | ||
SK | 12.07.2023 | ||
SM | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
PT | 13.11.2023 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 12.07.2023 | |
CZ | 12.07.2023 | ||
DK | 12.07.2023 | ||
EE | 12.07.2023 | ||
ES | 12.07.2023 | ||
FI | 12.07.2023 | ||
HR | 12.07.2023 | ||
LT | 12.07.2023 | ||
LV | 12.07.2023 | ||
NL | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RO | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SE | 12.07.2023 | ||
SK | 12.07.2023 | ||
SM | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
PT | 13.11.2023 | ||
Frühere [2024/22] | AT | 12.07.2023 | |
CZ | 12.07.2023 | ||
DK | 12.07.2023 | ||
ES | 12.07.2023 | ||
FI | 12.07.2023 | ||
HR | 12.07.2023 | ||
LT | 12.07.2023 | ||
LV | 12.07.2023 | ||
NL | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RO | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SE | 12.07.2023 | ||
SM | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
PT | 13.11.2023 | ||
Frühere [2024/20] | AT | 12.07.2023 | |
ES | 12.07.2023 | ||
FI | 12.07.2023 | ||
HR | 12.07.2023 | ||
LT | 12.07.2023 | ||
LV | 12.07.2023 | ||
NL | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SE | 12.07.2023 | ||
SM | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
PT | 13.11.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 12.07.2023 | |
ES | 12.07.2023 | ||
FI | 12.07.2023 | ||
HR | 12.07.2023 | ||
LT | 12.07.2023 | ||
LV | 12.07.2023 | ||
NL | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SE | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
PT | 13.11.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AT | 12.07.2023 | |
ES | 12.07.2023 | ||
FI | 12.07.2023 | ||
LT | 12.07.2023 | ||
NL | 12.07.2023 | ||
SE | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 12.07.2023 | |
NL | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
Frühere [2024/05] | NL | 12.07.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2012074368 (SASAGO YOSHITAKA [JP], et al); | [A]US2013328005 (SHIN YOOCHEOL [KR], et al); | [A]US2017373086 (PANG LIANG [US], et al); | [A]US2020058859 (WANG CHAO-HUNG [TW], et al) |