EP3929301 - DURCH GLYCO-ENGINEERING HERGESTELLTER ANTIKÖRPER, ANTIKÖRPERKONJUGAT UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.11.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.10.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten SynAffix B.V. Molenstraat 110 5342 CC Oss / NL | [2021/52] | Erfinder | 01 /
van Delft, Floris Louis Nijmegen / NL | 02 /
van Geel, Remon Oss / NL | 03 /
Wijdeven, Maria Antonia Wijchen / NL | [2021/52] | Vertreter | Nederlandsch Octrooibureau P.O. Box 29720 2502 LS The Hague / NL | [2021/52] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21184055.8 | 14.10.2014 | [2021/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20130188585 | 14.10.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 13188585 | EP20140165581 | 23.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 14165581 | [2021/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3929301 | Datum: | 29.12.2021 | Sprache: | EN | [2021/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.11.2021 | Klassifikation | IPC: | C12P21/00, C12P21/08, C07K16/32, A61K47/68, A61K39/00, A61K39/395, A61P35/00, A61P43/00 | [2021/52] | CPC: |
C07K16/32 (EP,US);
A61K47/68033 (EP,US);
A61K47/6855 (EP,US);
A61K47/6889 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
C12P21/005 (EP,US);
A61K2039/505 (EP,US);
C07K2317/24 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DURCH GLYCO-ENGINEERING HERGESTELLTER ANTIKÖRPER, ANTIKÖRPERKONJUGAT UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG | [2021/52] | Englisch: | GLYCOENGINEERED ANTIBODY, ANTIBODY-CONJUGATE AND METHODS FOR THEIR PREPARATION | [2021/52] | Französisch: | ANTICORPS OBTENU PAR GLYCO-INGÉNIERIE, CONJUGUÉ D'ANTICORPS ET PROCÉDÉS POUR LEUR PRÉPARATION | [2021/52] | Prüfungsverfahren | 06.07.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/52] | 29.06.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP14790777.8 / EP2935611 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 06.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 06.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 12.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XP]WO2014065661 (SYNAFFIX BV [NL]); | vom Anmelder | US6254868 | WO2004063344 | WO2007095506 | WO2007133855 | WO2008029281 | WO2009025646 | US2009068738 | WO2009067663 | WO2009102820 | US2011207147 | WO2011136645 | WO2013037824 | EP19970916787 |