EP3940787 - ANZEIGEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 24.11.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.07.2022 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 17.12.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Display Co., Ltd. 1, Samsung-ro Giheung-gu Yongin-si Gyeonggi-do 17113 / KR | [2022/03] | Erfinder | 01 /
Cho, Youngjin 17113 Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do / KR | 02 /
Na, Jisu 17113 Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do / KR | 03 /
Moon, Joongsoo 17113 Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do / KR | 04 /
Shin, Juncheol 17113 Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do / KR | 05 /
Jeon, Byeongguk 17113 Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do / KR | [2022/03] | Vertreter | Dr. Weitzel & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB Friedenstrasse 10 89522 Heidenheim / DE | [2022/03] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21185480.7 | 14.07.2021 | [2022/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20200089155 | 17.07.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20200089155 | [2022/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3940787 | Datum: | 19.01.2022 | Sprache: | EN | [2022/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.12.2021 | Klassifikation | IPC: | H01L27/32 | [2022/03] | CPC: |
H10K59/124 (EP,KR,US);
G09F9/301 (CN);
H10K59/122 (EP,US);
H10K59/131 (EP,KR,US);
H10K59/40 (US);
H10K59/8731 (EP,CN,KR);
G06F3/0412 (US);
G06F3/0446 (US);
H10K2102/341 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/34] |
Frühere [2022/03] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANZEIGEVORRICHTUNG | [2022/03] | Englisch: | DISPLAY DEVICE | [2022/03] | Französisch: | DISPOSITIF D'AFFICHAGE | [2022/03] | Prüfungsverfahren | 19.07.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.07.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/34] | 19.07.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 28.11.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.03.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.04.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2017331058 (SEO TAEAN [KR], et al) [Y] 4,8,9 * figure 3 * * paragraph [0064] * * paragraph [0080] *; | [Y]US2019019966 (JIANG WENXIN [CN], et al) [Y] 5-7,12-17 * figure 3 * * paragraph [0115] - paragraph [0117] *; | [XY]US2019229175 (LHEE ZAIL [KR], et al) [X] 1 * figures 2, 10, 11 * * paragraph [0059] - paragraph [0060] * * paragraph [0073] * * paragraph [0078] - paragraph [0081] * * paragraph [0115] * * paragraph [0119] * [Y] 5-9,13-17; | [XYI]EP3644369 (SAMSUNG DISPLAY CO LTD [KR]) [X] 1,2,10 * figure 2 * * paragraph [0040] * * paragraph [0056] * * paragraph [0066] * * paragraph [0070] - paragraph [0071] * * paragraph [0079] - paragraph [0080] * * paragraph [0087] - paragraph [0088] * * paragraph [0094] * [Y] 4,7,12 [I] 3,11; | [Y]US2020185647 (LEE JUHEE [KR], et al) [Y] 14-17 * figure 5 * * paragraph [0147] - paragraph [0148] * * paragraph [0145] * * paragraph [0057] ** paragraph [0106] * |