EP4066703 - HAUSHALTSKÜCHENGERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.08.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 02.09.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.08.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.09.2023 [2023/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2022/40] | Erfinder | 01 /
BAO, Wei Shun 5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
XIAO, Weimin 5656 AE EINDHOVEN / NL | 03 /
LUO, Zhongchi 5656 AE Eindhoven / NL | 04 /
LI, Ming 5656 AE Eindhoven / NL | 05 /
KUI, Xiao Yun 5656 AE Eindhoven / NL | [2022/40] | Vertreter | Vollering, Stefanus Franciscus Maria Philips Domestic Appliances IP Department High Tech Campus 42 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2022/40] | de Vries, Janna, et al Philips Domestic Appliances Nederland B.V. High Tech Campus 42 5656 AE Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21189665.9 | 04.08.2021 | [2022/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | gelöscht | [2023/21] |
Frühere [2022/40] | WO2021CN84511 | 31.03.2021 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4066703 | Datum: | 05.10.2022 | Sprache: | EN | [2022/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.02.2022 | Klassifikation | IPC: | A47J36/32, A47J37/06, A47J27/086, A47J27/04 | [2022/40] | CPC: |
A47J37/0641 (EP);
A47J36/32 (EP);
A47J2027/043 (EP);
A47J27/086 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/40] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HAUSHALTSKÜCHENGERÄT | [2022/40] | Englisch: | DOMESTIC KITCHEN APPARATUS | [2022/40] | Französisch: | APPAREIL DE CUISINE DOMESTIQUE | [2022/40] | Prüfungsverfahren | 22.11.2022 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: Priorität | 04.01.2023 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Priorität 0001 | 06.04.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/38] | 02.05.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2023/38] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2016327279 (BHOGAL NIKHIL [US], et al) [A] 1-15 * paragraph [0059]; figures 10,11 *; | [XAI]WO2018019620 (KONINKLIJKE PHILIPS NV [NL]) [X] 1,7,10,12,15 * page 5, line 32 - page 7, line 31; figures 1,3 * [A] 8,11,13,14 [I] 2-6,9; | [XAI]AU2018215274 (SEB SA) [X] 1,7,12-15 * paragraphs [0092] , [0093] , [0101] - [0106] - [0118] * [A] 8,10,11 [I] 2-6,9; | [X]US10760794 (CHENG SHIH-YU [US]) [X] 1 * column 12, lines 45-48; figure 5A *; | [A]US10819905 (LIU QIANG [US], et al) [A] 1-15* column 13, lines 43-59; figure 3 * |