EP3936959 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR DIAGNOSE EINES SYNCHRONLINEARMOTORSYSTEMS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.06.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.07.2022 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 10.12.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.09.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rockwell Automation, Inc. 1 Allen Bradley Drive Mayfield Hts, OH 44124 / US | [2022/02] | Erfinder | 01 /
HUANG, Yuhong Acton, MA 01720 / US | [2022/02] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2022/02] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21192573.0 | 06.09.2018 | [2022/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201715701578 | 12.09.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201715701578 | [2022/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3936959 | Datum: | 12.01.2022 | Sprache: | EN | [2022/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.12.2021 | Klassifikation | IPC: | G05B23/02 | [2022/02] | CPC: |
G05B23/0205 (EP,US);
B65G43/02 (US);
B60L13/10 (US);
B60L15/005 (US);
B65G35/06 (US);
B65G43/06 (US);
B65G54/02 (US);
G01R31/00 (US);
G05B19/0421 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/33] |
Frühere [2022/02] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR DIAGNOSE EINES SYNCHRONLINEARMOTORSYSTEMS | [2022/02] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS TO DIAGNOSE A LINEAR SYNCHRONOUS MOTOR SYSTEM | [2022/02] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL POUR DIAGNOSTIQUER UN SYSTÈME À MOTEUR SYNCHRONE LINÉAIRE | [2022/02] | Prüfungsverfahren | 12.07.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.07.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/33] | 12.07.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.06.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.11.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP18192894.6 / EP3460610 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.09.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]JPH0715941 (SHOWA ELECTRIC WIRE & CABLE CO) [X] 1-3,10-12 * paragraphs [0001] - [0003] - [00 8] - [0012] - [0 15] - [0017] * [A] 5-9,13-15 [I] 4; | [A]US2015349618 (KLEINIKKINK ALBERT [CA], et al) [A] 1-15* paragraphs [0075] , [0 76] * |