EP4145049 - OFENTÜR UND VERFAHREN ZU DEREN REINIGUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 03.02.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.01.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.02.2024 [2024/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa / TR | [2023/10] | Erfinder | 01 /
KAHYAOGLU, Mert 45030 Manisa / TR | 02 /
KAHYAOGLU, Merve 45030 Manisa / TR | [2023/10] | Vertreter | Kehl, Ascherl, Liebhoff & Ettmayr Patentanwälte Partnerschaft mbB Emil-Riedel-Straße 18 80538 München / DE | [2023/10] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21195307.0 | 07.09.2021 | [2023/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4145049 | Datum: | 08.03.2023 | Sprache: | EN | [2023/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.02.2022 | Klassifikation | IPC: | F24C15/04, B08B1/00 | [2023/10] | CPC: |
F24C15/04 (EP);
B08B1/165 (EP);
B08B1/30 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/10] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OFENTÜR UND VERFAHREN ZU DEREN REINIGUNG | [2023/10] | Englisch: | OVEN DOOR AND METHOD OF CLEANING THE SAME | [2023/10] | Französisch: | PORTE DE FOUR ET SON PROCÉDÉ DE NETTOYAGE | [2023/10] | Prüfungsverfahren | 09.09.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/07] | 29.09.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2024/07] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2023 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3643647 (LARKIN ROBERT B) [A] 1-15 * column 2, line 45 - line 73; figure - *; | [A]US4041930 (KATONA JOSEPH W) [A] 1,6* figure - *; | [Y]JPS62217022 (SHARP KK) [Y] 1-15 * the whole document *; | [Y]DE10103949 (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE]) [Y] 1-8,10-15 * paragraphs [0017] - [0018] - [0021]; figure - *; | [Y]CN109371813 (WEN LIQIN) [Y] 9 * figure - *; | [Y]CN111305134 (WANG JUNMING) [Y] 9 * figure - *; | [Y]CN112674631 (WANG LI) [Y] 9 * figure - * | vom Anmelder | US2013055516 |