EP3971536 - ULTRASCHALLDURCHFLUSSMESSER MIT VIBRATIONSFESTEM BETRIEBSMODUS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.02.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.11.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.08.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.04.2022 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 18.02.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SE | veröffentlicht am 11.09.2024 [2024/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Honeywell International Inc. 855 S. Mint Street Charlotte, NC 28202 / US | [2022/12] | Erfinder | 01 /
CHEN, Longfei Charlotte, 28202 / US | 02 /
SAI, Bin Charlotte, 28202 / US | 03 /
CHEN, MeiFa Charlotte, 28202 / US | [2022/12] | Vertreter | Houghton, Mark Phillip Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell, Derbyshire DE45 1DZ / GB | [2024/12] |
Frühere [2022/12] | Houghton, Mark Phillip Patent Outsourcing Limited Cornerhouse 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21195854.1 | 09.09.2021 | [2022/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202017025877 | 18.09.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US202017025877 | [2022/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3971536 | Datum: | 23.03.2022 | Sprache: | EN | [2022/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3971536 | Datum: | 20.03.2024 | Sprache: | EN | [2024/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.02.2022 | Klassifikation | IPC: | G01H3/06, G01H11/08, G01H13/00, G01F1/667, G01F1/66, G01F15/00 | [2023/43] | CPC: |
G01F1/662 (EP);
G01F1/666 (US);
G01F1/667 (EP);
G01F15/002 (EP);
G01H3/06 (EP);
G01H11/08 (EP);
G01H13/00 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2022/12] | G01F1/66, G01F1/667, G01F15/00, G01H1/00, G05D7/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/19] |
Frühere [2022/12] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ULTRASCHALLDURCHFLUSSMESSER MIT VIBRATIONSFESTEM BETRIEBSMODUS | [2022/12] | Englisch: | ULTRASONIC FLOWMETER WITH VIBRATION-RESISTANT OPERATING MODE | [2022/12] | Französisch: | DÉBITMÈTRE À ULTRASONS DOTÉ D'UN MODE DE FONCTIONNEMENT RÉSISTANT AUX VIBRATIONS | [2022/12] | Prüfungsverfahren | 05.04.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/19] | 05.04.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.07.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.08.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M01) | 11.09.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.11.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.02.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.02.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.02.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BG | 20.03.2024 | FI | 20.03.2024 | HR | 20.03.2024 | LT | 20.03.2024 | LV | 20.03.2024 | SE | 20.03.2024 | NO | 20.06.2024 | RS | 20.06.2024 | GR | 21.06.2024 | [2024/37] |
Frühere [2024/36] | BG | 20.03.2024 | |
FI | 20.03.2024 | ||
HR | 20.03.2024 | ||
LT | 20.03.2024 | ||
LV | 20.03.2024 | ||
NO | 20.06.2024 | ||
RS | 20.06.2024 | ||
GR | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/35] | BG | 20.03.2024 | |
FI | 20.03.2024 | ||
HR | 20.03.2024 | ||
LT | 20.03.2024 | ||
NO | 20.06.2024 | ||
RS | 20.06.2024 | ||
GR | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/33] | LT | 20.03.2024 | |
NO | 20.06.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO2005026668 (DANIEL IND INC [US], et al); | [Y]US2020284694 (SCOTT JOHN [AU], et al) |