EP4151983 - TRÄGHEITSPARTIKELIMPAKTOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 12.04.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 08.09.2023 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 17.02.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.07.2024 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Saxocon A/S Bredevej 2D 2830 Virum / DK | [2023/12] | Erfinder | 01 /
KLING, Kirsten Inga 2970 Hoersholm / DK | 02 /
FRIIS-MIKKELSEN 2830 Virum / DK | [2024/34] |
Frühere [2023/12] | 01 /
KLING, Kirsten Inga 2970 Hoersholm / DK | ||
02 /
FRIIS-MIKKELSEn 2830 Virum / DK | Vertreter | WSL Patentanwälte Partnerschaft mbB Kaiser-Friedrich-Ring 98 65185 Wiesbaden / DE | [2023/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21198077.6 | 21.09.2021 | [2023/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4151983 | Datum: | 22.03.2023 | Sprache: | EN | [2023/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.03.2022 | Klassifikation | IPC: | G01N15/02, G01N15/14, B01D45/08, G01N1/22, // G01N15/00 | [2023/12] | CPC: |
G01N15/0255 (EP);
G01N1/2208 (EP);
G01N15/0205 (EP);
G01N15/1433 (EP);
B01D45/08 (EP);
G01N2001/2223 (EP);
G01N2015/0026 (EP);
G01N2015/0038 (EP);
G01N2015/0046 (EP);
G01N2015/0261 (EP);
G01N2015/0288 (EP);
G01N2015/1493 (EP);
G01N2015/1497 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/41] |
Frühere [2023/12] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRÄGHEITSPARTIKELIMPAKTOR | [2023/12] | Englisch: | INERTIAL PARTICLE IMPACTOR | [2023/12] | Französisch: | IMPACTEUR DE PARTICULES INERTIEL | [2023/12] | Prüfungsverfahren | 30.01.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.09.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/41] | 07.09.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.04.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M01) | 16.05.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.07.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4590792 (CHIANG WILLIAM W [US]); | [Y]WO9926464 (PACIFIC SIERRA RESEARCH CORP [US], et al); | [Y]US9885640 (KETCHAM CLIFF [US], et al) | vom Anmelder | EP3403065 |