EP3978832 - MEHRFACHKLIMAANLAGE FÜR HEIZ- UND KÜHLBETRIEB [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.02.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.03.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.06.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu SEOUL 07336 / KR | [2022/14] | Erfinder | 01 /
Kim, Hyungjoon Seoul / KR | 02 /
Park, Junseong Seoul / KR | 03 /
Sa, Yongcheol Seoul / KR | 04 /
Kim, Daehyoung Seoul / KR | [2022/14] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstraße 3 81675 München / DE | [2022/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21200396.6 | 01.10.2021 | [2022/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20200127983 | 05.10.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20200127983 | [2022/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3978832 | Datum: | 06.04.2022 | Sprache: | EN | [2022/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3978832 | Datum: | 10.07.2024 | Sprache: | EN | [2024/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.02.2022 | Klassifikation | IPC: | F25B13/00, F25B31/00, F25B41/20, F25B45/00, F25B49/02 | [2022/14] | CPC: |
F25B13/00 (EP,CN,US);
F25B31/004 (EP,KR,US);
F24F5/001 (CN);
F25B49/02 (EP,CN,KR,US);
F25B41/20 (EP,KR);
F25B41/34 (CN);
F25B41/40 (KR);
F25B43/006 (CN,KR);
F25B43/02 (CN,KR,US);
F25B45/00 (EP);
F25B2313/023 (KR);
F25B2313/0231 (US);
F25B2313/0233 (US);
F25B2313/0253 (EP);
F25B2313/02741 (US);
F25B2400/13 (EP);
F25B2500/16 (EP,KR);
F25B2500/31 (EP);
F25B2600/2519 (EP);
F25B2600/2523 (EP,KR);
F25B2700/03 (EP,KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/44] |
Frühere [2022/14] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MEHRFACHKLIMAANLAGE FÜR HEIZ- UND KÜHLBETRIEB | [2022/14] | Englisch: | MULTI-AIR CONDITIONER FOR HEATING AND COOLING OPERATIONS | [2022/14] | Französisch: | MULTICLIMATISEUR POUR OPÉRATIONS DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT | [2022/14] | Prüfungsverfahren | 01.11.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/14] | 27.09.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.02.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.05.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.05.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.05.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]WO2019143195 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [IA]EP3534086 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]); | [XPA]EP3742075 (LG ELECTRONICS INC [KR]) | vom Anmelder | KR20010059700 | KR20140018536 |