EP3954431 - BEFESTIGUNG EINES ENTFERNBAREN MAGNETEN IN EINEM ELASTISCHEN IMPLANTATMATERIAL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2022/07] | BEFESTIGUNG EINES ENTFERNBAREN MAGNETEN ODER EINES ÄHNLICHEN ELEMENTS BEI EINEM ELASTISCHEN IMPLANTATMATERIAL | ||
[2022/35] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.11.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.08.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.07.2022 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 14.01.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 03.07.2024 [2024/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH Fuerstenweg 77 6020 Innsbruck / AT | [2022/07] | Erfinder | 01 /
ZIMMERLING, Martin 6082 Patsch / AT | [2022/07] | Vertreter | Lucke, Andreas Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2022/07] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21200900.5 | 07.03.2018 | [2022/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201715452819 | 08.03.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201715452819 | [2022/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3954431 | Datum: | 16.02.2022 | Sprache: | EN | [2022/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3954431 | Datum: | 14.12.2022 | Sprache: | EN | [2022/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.01.2022 | Klassifikation | IPC: | A61N1/36, A61N1/372, H04R25/00 | [2022/07] | CPC: |
A61N1/36038 (EP,US);
A61N1/05 (US);
A61N1/0541 (US);
A61N1/36036 (US);
A61N1/37211 (US);
A61N1/37223 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/35] |
Frühere [2022/07] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEFESTIGUNG EINES ENTFERNBAREN MAGNETEN IN EINEM ELASTISCHEN IMPLANTATMATERIAL | [2022/35] | Englisch: | FIXATION OF A REMOVABLE MAGNET IN AN ELASTIC IMPLANT MATERIAL | [2022/35] | Französisch: | FIXATION D'UN AIMANT AMOVIBLE DANS UN MATÉRIAU D'IMPLANT ÉLASTIQUE | [2022/35] |
Frühere [2022/07] | BEFESTIGUNG EINES ENTFERNBAREN MAGNETEN ODER EINES ÄHNLICHEN ELEMENTS BEI EINEM ELASTISCHEN IMPLANTATMATERIAL | ||
Frühere [2022/07] | FIXATION OF A REMOVABLE MAGNET OR A SIMILAR ELEMENT IN AN ELASTIC IMPLANT MATERIAL | ||
Frühere [2022/07] | FIXATION D'UN AIMANT AMOVIBLE OU D'UN ÉLÉMENT SIMILAIRE DANS UN MATÉRIAU D'IMPLANT ÉLASTIQUE | Prüfungsverfahren | 21.07.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/35] | 21.07.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.08.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.11.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.11.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.11.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP18763227.8 / EP3592311 | Einspruch (Einsprüche) | 15.09.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.10.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.10.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 14.12.2022 | AT | 14.12.2022 | CZ | 14.12.2022 | DK | 14.12.2022 | EE | 14.12.2022 | ES | 14.12.2022 | FI | 14.12.2022 | HR | 14.12.2022 | IT | 14.12.2022 | LT | 14.12.2022 | LV | 14.12.2022 | MC | 14.12.2022 | NL | 14.12.2022 | PL | 14.12.2022 | RO | 14.12.2022 | RS | 14.12.2022 | SE | 14.12.2022 | SI | 14.12.2022 | SK | 14.12.2022 | SM | 14.12.2022 | IE | 07.03.2023 | LU | 07.03.2023 | NO | 14.03.2023 | GR | 15.03.2023 | BE | 31.03.2023 | CH | 31.03.2023 | LI | 31.03.2023 | IS | 14.04.2023 | PT | 14.04.2023 | [2024/27] |
Frühere [2024/12] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
IE | 07.03.2023 | ||
LU | 07.03.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
BE | 31.03.2023 | ||
CH | 31.03.2023 | ||
LI | 31.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
IE | 07.03.2023 | ||
LU | 07.03.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
CH | 31.03.2023 | ||
LI | 31.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
IE | 07.03.2023 | ||
LU | 07.03.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2024/02] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
LU | 07.03.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/46] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/39] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 14.12.2022 | |
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/34] | EE | 14.12.2022 | |
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Frühere [2023/33] | ES | 14.12.2022 | |
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Frühere [2023/29] | FI | 14.12.2022 | |
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Frühere [2023/25] | FI | 14.12.2022 | |
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Frühere [2023/23] | FI | 14.12.2022 | |
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Frühere [2023/22] | FI | 14.12.2022 | |
LT | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
Frühere [2023/20] | LT | 14.12.2022 | |
NO | 14.03.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2008009920 (GIBSON PETER [AU], et al); | [A]US8340774 (HOCHMAIR ERWIN S [AT], et al); | [A]US2015025613 (NYBERG II DAVID ANDRE [US], et al); | [A]US9352149 (THENUWARA CHULADATTA [US], et al) | vom Anmelder | US7566296 | US2011264172 |