EP4019357 - ELEKTRONISCHE FAHRZEUGSTEUERUNGSVORRICHTUNG, ELEKTRONISCHES FAHRZEUGSTEUERUNGSVERFAHREN UND NICHTFLÜCHTIGES SPEICHERMEDIUM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.06.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.03.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.05.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE, SI | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571 / JP | [2022/26] | Erfinder | 01 /
IIDA, Tomoaki Toyota-Shi, Aichi-Ken, 471-8571 / JP | 02 /
ISHIHARA, Hideaki Toyota-Shi, Aichi-Ken, 471-8571 / JP | [2022/26] | Vertreter | Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [2022/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21201075.5 | 05.10.2021 | [2022/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20200218660 | 28.12.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2020218660 | [2022/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4019357 | Datum: | 29.06.2022 | Sprache: | EN | [2022/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4019357 | Datum: | 26.07.2023 | Sprache: | EN | [2023/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.03.2022 | Klassifikation | IPC: | B60W60/00, B60W50/023, G06F11/16, G05D1/00 | [2022/26] | CPC: |
B60W60/0053 (EP,CN,US);
B60W50/02 (RU);
B60W50/029 (KR);
B60R16/033 (KR,US);
B60W30/181 (KR);
B60W40/08 (CN,KR);
B60W40/105 (KR);
B60W50/023 (EP);
B60W60/001 (KR);
B60W60/0018 (CN);
B60W60/0051 (KR);
B60W60/0057 (EP,US);
G05D1/0061 (EP);
G06F11/2038 (EP);
G06F11/2048 (EP);
B60W2040/0881 (KR);
B60W2050/0006 (EP);
B60W2050/007 (KR);
B60W2510/244 (EP,CN,US);
B60W2520/04 (KR);
B60W2520/10 (KR);
B60W2540/223 (EP);
B60W2540/225 (EP);
B60W2540/227 (US);
B60W2540/229 (EP);
B60W2556/00 (US);
B60W2720/10 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTRONISCHE FAHRZEUGSTEUERUNGSVORRICHTUNG, ELEKTRONISCHES FAHRZEUGSTEUERUNGSVERFAHREN UND NICHTFLÜCHTIGES SPEICHERMEDIUM | [2022/26] | Englisch: | VEHICLE ELECTRONIC CONTROL DEVICE, VEHICLE ELECTRONIC CONTROL METHOD, AND NON-TRANSITORY STORAGE MEDIUM | [2022/26] | Französisch: | DISPOSITIF DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE DE VÉHICULE, PROCÉDÉ DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE DE VÉHICULE ET SUPPORT D'ENREGISTREMENT NON TRANSITOIRE | [2022/26] | Prüfungsverfahren | 05.10.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/26] | 08.11.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.11.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 03.03.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.06.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.06.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.06.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 29.04.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/27] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 26.07.2023 | CZ | 26.07.2023 | DK | 26.07.2023 | EE | 26.07.2023 | ES | 26.07.2023 | FI | 26.07.2023 | HR | 26.07.2023 | IT | 26.07.2023 | LT | 26.07.2023 | LV | 26.07.2023 | MC | 26.07.2023 | NL | 26.07.2023 | PL | 26.07.2023 | RO | 26.07.2023 | RS | 26.07.2023 | SE | 26.07.2023 | SI | 26.07.2023 | SK | 26.07.2023 | SM | 26.07.2023 | LU | 05.10.2023 | NO | 26.10.2023 | GR | 27.10.2023 | BE | 31.10.2023 | IS | 26.11.2023 | PT | 27.11.2023 | [2024/36] |
Frühere [2024/30] | AT | 26.07.2023 | |
CZ | 26.07.2023 | ||
DK | 26.07.2023 | ||
EE | 26.07.2023 | ||
ES | 26.07.2023 | ||
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
IT | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
MC | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RO | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
SK | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
LU | 05.10.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Frühere [2024/28] | AT | 26.07.2023 | |
CZ | 26.07.2023 | ||
DK | 26.07.2023 | ||
EE | 26.07.2023 | ||
ES | 26.07.2023 | ||
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
IT | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
MC | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RO | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
SK | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Frühere [2024/27] | AT | 26.07.2023 | |
CZ | 26.07.2023 | ||
DK | 26.07.2023 | ||
EE | 26.07.2023 | ||
ES | 26.07.2023 | ||
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
IT | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RO | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
SK | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 26.07.2023 | |
CZ | 26.07.2023 | ||
DK | 26.07.2023 | ||
EE | 26.07.2023 | ||
ES | 26.07.2023 | ||
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RO | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
SK | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Frühere [2024/22] | AT | 26.07.2023 | |
CZ | 26.07.2023 | ||
DK | 26.07.2023 | ||
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RO | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Frühere [2024/20] | AT | 26.07.2023 | |
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
SM | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 26.07.2023 | |
FI | 26.07.2023 | ||
HR | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
LV | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
PL | 26.07.2023 | ||
RS | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
PT | 27.11.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AT | 26.07.2023 | |
FI | 26.07.2023 | ||
LT | 26.07.2023 | ||
NL | 26.07.2023 | ||
SE | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
IS | 26.11.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 26.07.2023 | |
NL | 26.07.2023 | ||
NO | 26.10.2023 | ||
GR | 27.10.2023 | ||
Frühere [2024/05] | NL | 26.07.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP3284646 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1-4 * figure 1; claims 1-3,5 *; | [A]US2019126911 (NIENHUESER DENNIS [DE], et al) [A] 1-4 * paragraphs [0070] - [0073]; claim 1 *; | [A]US2020051345 (KOLLER OLIVER DIETER [DE], et al) [A] 1-4* paragraphs [0048] , [0054] - [0063] * | vom Anmelder | JP2003015743 |