EP3988387 - KLAPPBARER SITZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.09.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.04.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.03.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Daechang Seat Co., Ltd.-Dongtan (Banggyo-dong) 6, Dongtansandan 10-gil Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18487 / KR | [2022/17] | Erfinder | 01 /
SHIN, Jae Kwang 18145 Gyeonggi-do / KR | 02 /
LEE, Myung Soo 18120 Gyeonggi-do / KR | 03 /
CHO, Chan Ki 25305 Gangwon-do / KR | [2022/17] | Vertreter | Zimmermann, Tankred Klaus Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [2022/17] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21202108.3 | 12.10.2021 | [2022/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20200136891 | 21.10.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20200136891 | [2022/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3988387 | Datum: | 27.04.2022 | Sprache: | EN | [2022/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3988387 | Datum: | 04.10.2023 | Sprache: | EN | [2023/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.03.2022 | Klassifikation | IPC: | B60N2/30 | [2022/17] | CPC: |
B60N2/3047 (EP,US);
B60N2/3009 (CN);
B60N2/3011 (US);
B60N2/3045 (CN);
B60N2/305 (US);
B60N2/366 (US);
B60N2/68 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KLAPPBARER SITZ | [2022/17] | Englisch: | FOLDING SEAT | [2022/17] | Französisch: | SIÈGE RABATTABLE | [2022/17] | Prüfungsverfahren | 12.10.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/17] | 27.10.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.04.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.08.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.08.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.08.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 05.07.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/37] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 04.10.2023 | ES | 04.10.2023 | HR | 04.10.2023 | MC | 04.10.2023 | PL | 04.10.2023 | RO | 04.10.2023 | RS | 04.10.2023 | SK | 04.10.2023 | SM | 04.10.2023 | NO | 04.01.2024 | GR | 05.01.2024 | IS | 04.02.2024 | [2024/40] |
Frühere [2024/36] | CZ | 04.10.2023 | |
ES | 04.10.2023 | ||
HR | 04.10.2023 | ||
PL | 04.10.2023 | ||
RO | 04.10.2023 | ||
RS | 04.10.2023 | ||
SK | 04.10.2023 | ||
SM | 04.10.2023 | ||
NO | 04.01.2024 | ||
GR | 05.01.2024 | ||
IS | 04.02.2024 | ||
Frühere [2024/35] | CZ | 04.10.2023 | |
ES | 04.10.2023 | ||
HR | 04.10.2023 | ||
PL | 04.10.2023 | ||
RO | 04.10.2023 | ||
RS | 04.10.2023 | ||
SM | 04.10.2023 | ||
NO | 04.01.2024 | ||
GR | 05.01.2024 | ||
IS | 04.02.2024 | ||
Frühere [2024/33] | ES | 04.10.2023 | |
HR | 04.10.2023 | ||
PL | 04.10.2023 | ||
RS | 04.10.2023 | ||
SM | 04.10.2023 | ||
NO | 04.01.2024 | ||
GR | 05.01.2024 | ||
IS | 04.02.2024 | ||
Frühere [2024/27] | ES | 04.10.2023 | |
HR | 04.10.2023 | ||
PL | 04.10.2023 | ||
RS | 04.10.2023 | ||
NO | 04.01.2024 | ||
GR | 05.01.2024 | ||
IS | 04.02.2024 | ||
Frühere [2024/20] | GR | 05.01.2024 | |
IS | 04.02.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2004032155 (YAMADA TAKUROU [JP], et al) [Y] 1 * abstract * * figures 1,3 *; | [Y]EP3473543 (AMI IND INC [US]) [Y] 1 * abstract * * paragraph [0006] ** figures 2b, 3a * | vom Anmelder | KR100794038B | KR101643888B |