EP4169399 - SPENDER ZUR ABGABE EINER NIKOTIN- UND/ODER CANNABISHALTIGEN FLÜSSIGKEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 24.03.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.10.2023 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 27.10.2023 | Änderung durch den Anmelder | 27.10.2023 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 29.11.2023 [2023/48] | 27.10.2023 | Änderung - benannte Staaten | veröffentlicht am 29.11.2023 [2023/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Aptar Radolfzell GmbH Öschlestraße 54-56 78315 Radolfzell / DE | [2023/17] | Erfinder | 01 /
Alagia, Pierluigi 78345 Moos / DE | 02 /
Greiner-Perth, Jürgen 78244 Gottmadingen / DE | [2023/17] | Vertreter | Witte, Weller und Partner Patentanwälte mbB Stuttgart Phoenixbau Königstraße 5 70173 Stuttgart / DE | [2023/17] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21203534.9 | 19.10.2021 | [2023/17] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4169399 | Datum: | 26.04.2023 | Sprache: | DE | [2023/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.04.2022 | Klassifikation | IPC: | A24F40/42, A61M11/04, A61M15/06 | [2023/17] | CPC: |
B65D83/46 (EP);
A61M15/0021 (EP);
A61M15/06 (EP);
B05B1/30 (EP);
B65D83/207 (EP);
B65D83/384 (EP);
A24F40/42 (EP);
A61M15/0023 (EP);
A61M15/009 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/48] |
Frühere [2023/17] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SPENDER ZUR ABGABE EINER NIKOTIN- UND/ODER CANNABISHALTIGEN FLÜSSIGKEIT | [2023/17] | Englisch: | DISPENSER FOR DISPENSING A LIQUID CONTAINING NICOTINE AND / OR CANNABIS | [2023/17] | Französisch: | DISTRIBUTEUR D'UN LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE ET/OU DU CANNABIS | [2023/17] | Prüfungsverfahren | 26.10.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.10.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2023/48] | 26.10.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2002008122 (RITSCHE STEFAN [DE], et al); | [A]WO2017191205 (APTAR RADOLFZELL GMBH [DE]); | [X]WO2019224531 (NICOVENTURES TRADING LTD [GB]); | [A]DE202019005638U (APTAR RADOLFZELL GMBH [DE]) |