EP4000481 - LÄNGSBRENNKAMMERANORDNUNG UND VERBESSERTES LUFTSTROMSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.03.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.04.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.03.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.05.2023 [2023/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dansons US, LLC 3411 N. 5th Ave., Suite 500 Phoenix, AZ 85013 / US | [2022/21] | Erfinder | 01 /
DEAN, Jay Tempe, 85283 / US | [2022/21] | Vertreter | Prüfer & Partner mbB Patentanwälte · Rechtsanwälte Sohnckestraße 12 81479 München / DE | [2022/21] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 21205639.4 | 29.10.2021 | [2022/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202017088074 | 03.11.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US202017088074 | [2022/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4000481 | Datum: | 25.05.2022 | Sprache: | EN | [2022/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.04.2022 | Klassifikation | IPC: | A47J37/07 | [2022/21] | CPC: |
A47J37/0754 (EP,US);
F24B5/026 (US);
A23B4/044 (US);
A23B4/0523 (US);
A47J37/0704 (EP,US);
F23N3/08 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/21] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LÄNGSBRENNKAMMERANORDNUNG UND VERBESSERTES LUFTSTROMSYSTEM | [2022/21] | Englisch: | LONGITUDINAL BURN POT ASSEMBLY AND IMPROVED AIR FLOW SYSTEM | [2022/21] | Französisch: | ENSEMBLE POT DE COMBUSTION LONGITUDINAL ET SYSTÈME D'ÉCOULEMENT D'AIR AMÉLIORÉ | [2022/21] | Prüfungsverfahren | 29.10.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2022/21] | 26.11.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/18] | 19.12.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2023/18] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US7637258 (COSGROVE BARRY [CA]) [X] 1-3,9-12 * column 6, line 16 - line 47 * * page 10, line 33 - line 41 * * figures 1,2A,2B * [A] 4-8,13-15; | [A]US9844300 (CEDAR JONATHAN N [US], et al) [A] 1-15* figure 9 *; | [A]US2018084945 (AOYAMA MASANORI [JP]) [A] 1-15 * paragraphs [0143] - [0150] * * figure 17 *; | [A]KR101987880B (HWANG JONG DAE [KR], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0038] , [0041] , [0045] * * figures 4,6,8,9 * |